Despacho (extracto) n.º 20 187/2005 (2.ª série). - Por despacho de 1 de Março de 2005 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão:
Mário Fernando Bento dos Santos - autorizada a contratação como equiparado a professor-adjunto, em regime tempo parcial (60 %), oito horas, no período de 24 de Fevereiro a 15 de Setembro de 2005.
Alexandra Cristina Ferros Santos Nascimento Baptista - autorizada a renovação da contratação como assistente do 2.º triénio, no período de três anos, com início em 27 de Março de 2005.
Anabela Moreira Bernardino - autorizada a renovação da contratação como equiparada a assistente do 2.º triénio, no período de 1 de Março de 2005 a 28 de Fevereiro de 2007.
Bárbara Filipa Casqueira Coelho Gabriel - autorizada a renovação da contratação como assistente do 2.º triénio, pelo período de três anos, com início em 27 de Março de 2005.
Cristóvão Mendes Silva Ginja - autorizada a renovação da contratação como encarregado de trabalhos, no período de 1 de Março de 2005 a 28 de Fevereiro de 2007.
Eugénia Moreira Bernardino - autorizada a renovação da contratação como equiparada a assistente do 2.º triénio, no período de 1 de Março de 2005 a 28 de Fevereiro de 2007.
Eunice Sandra Gomes Oliveira - autorizada a renovação da contratação como equiparada a professora-adjunta, no período de 1 de Março de 2005 a 28 de Fevereiro de 2007.
Luís Miguel Moreira Mendes - autorizada a renovação da contratação como equiparado a professor-adjunto, no período de 1 de Março de 2005 a 28 de Fevereiro de 2007.
Luís Miguel Oliveira Pegado Noronha e Távora - autorizada a renovação da contratação como equiparado a professor-adjunto, no período de 1 de Março de 2005 a 28 de Fevereiro de 2007.
Maria Dolores Silvério Diogo - autorizada a renovação da contratação como assistente do 2.º triénio, pelo período de três anos, com início em 27 de Março de 2005.
Mário António Simões Correia - autorizada a renovação da contratação como equiparado a assistente do 2.º triénio, no período de 1 de Abril de 2005 a 11 de Março de 2007.
Miguel Martins Felgueiras - autorizada a renovação da contratação como equiparado a professor-adjunto, no período de 1 de Março de 2005 a 28 de Fevereiro de 2007.
Nélson Martins Ferreira - autorizada a renovação da contratação como assistente do 2.º triénio, pelo período de três anos, com início em 27 de Março de 2005.
Nuno Carlos Sousa Rodrigues - autorizada a renovação da contratação como equiparado a assistente do 2.º triénio, no período de 1 de Março de 2005 a 28 de Fevereiro de 2007.
Susana Raquel Carvalho Ferreira - autorizada a renovação da contratação como assistente do 2.º triénio, pelo período de três anos, com início em 27 de Março de 2005.
Carlos Manuel Gomes Silva - prorrogação da contratação como assistente do 2.º triénio, pelo período de um ano, com início em 24 de Fevereiro de 2005.
Carlos Miguel Nogueira Gaspar Ribeiro - prorrogação da contratação como assistente do 2.º triénio, pelo período de um ano, com início em 1 de Março de 2005.
Telmo Rui Carvalhinho Cunha Fernandes - prorrogação da contratação como assistente do 2.º triénio, pelo período de um ano, com início em 1 de Março de 2005.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
1 de Setembro de 2005. - O Presidente do Conselho Directivo, Carlos Fernando Couceiro de Sousa Neves.