Despacho (extracto) n.º 18 611/2005 (2.ª série). - Por despachos proferidos nas datas a seguir indicadas da reitora da Universidade de Aveiro:
De 10 de Setembro de 2004:
Mestre Ana Margarida Torres Santos - contratada como monitora, em regime de acumulação, além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 13 de Setembro de 2004 e até 29 de Julho de 2005, inclusive (final da época de recurso do ano lectivo 2004-2005).
Licenciada Ângela Maria dos Santos Meia - contratada como monitora, em regime de acumulação, além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 13 de Setembro de 2004 e até 29 de Julho de 2005, inclusive (final da época de recurso do ano lectivo 2004-2005).
Licenciada Rosa Maria Rodrigues Soares - contratada como monitora, em regime de acumulação, além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 13 de Setembro de 2004 e até 29 de Julho de 2005, inclusive (final da época de recurso do ano lectivo 2004-2005).
Licenciada Sónia Alexandra Marques Laranjeira - contratada como monitora, em regime de acumulação, além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 13 de Setembro de 2004 e até 29 de Julho de 2005, inclusive (final da época de recurso do ano lectivo 2004-2005).
(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
De 25 de Outubro de 2004:
Mestre Mayra Hernandez de Sousa - contratada como monitora, além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 25 de Outubro de 2004 e até 29 de Julho de 2005, inclusive (final da época de recurso do ano lectivo 2004-2005).
Licenciado Carlos Alberto Fernandes Marques - contratado como monitor, além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 25 de Outubro de 2004 e até 29 de Julho de 2005, inclusive (final da época de recurso do ano lectivo 2004-2005).
Licenciado Martinho Marta Almeida - contratado como monitor, além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 25 de Outubro de 2004 e até 29 de Julho de 2005, inclusive (final da época de recurso do ano lectivo 2004-2005).
Licenciada Mónica da Silva Cameirão - contratada como monitora, além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 25 de Outubro de 2004 e até 29 de Julho de 2005, inclusive (final da época de recurso do ano lectivo 2004-2005).
(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
De 2 de Dezembro de 2004:
Licenciado Virgílio Morais da Silva - contratado como monitor, além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 2 de Dezembro de 2004 e até 29 de Julho de 2005, inclusive (final da época de recurso do ano lectivo 2004-2005). (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
De 3 de Janeiro de 2005:
Licenciada Patrícia Maria Mostardinha Simões Silva - contratada como monitora, além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 3 de Janeiro e até 29 de Julho de 2005, inclusive (final da época de recurso do ano lectivo 2004-2005). (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
De 17 de Janeiro de 2005:
Doutor Reinaldo Francisco da Silva - contratado como professor auxiliar, além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por um quinquénio, por urgente conveniência de serviço, a partir de 18 de Janeiro de 2005, extinguindo-se o anterior contrato como assistente a partir da mesma data. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
De 28 de Janeiro de 2005:
Mestre Alexander Macena da Silva - contratado como monitor, além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 31 de Janeiro e até 29 de Julho de 2005, inclusive (final da época de recurso do ano lectivo 2004-2005). (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
De 31 de Janeiro de 2005:
Doutor José Pedro Barbosa Gonçalves de Bessa - contratado como professor auxiliar, além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por um quinquénio, por urgente conveniência de serviço, a partir de 1 de Fevereiro de 2005, extinguindo-se o anterior contrato como assistente a partir da mesma data.
De 10 de Fevereiro de 2005:
Licenciado António Jorge Bauleth Marques Ramos - contratado como assistente convidado, além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por um ano, por urgente conveniência de serviço, a partir de 10 de Fevereiro de 2005.
Licenciado Rui José Silva Cardoso - contratado como assistente convidado, além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por um ano, por urgente conveniência de serviço, a partir de 10 de Fevereiro de 2005.
De 11 de Fevereiro de 2005:
Licenciado José Paulo da Silva Carvalho - contratado como equiparado a assistente do 2.º triénio TP (30%) em acumulação, além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 14 de Fevereiro e até 29 de Julho de 2005, inclusive (final da época de recurso do ano lectivo 2004-2005). (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
De 13 de Fevereiro de 2005:
Licenciada Graça Maria Alves dos Santos Magalhães - contratada como assistente convidada, além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por um ano, por urgente conveniência de serviço, a partir de 13 de Fevereiro de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
De 13 de Março de 2005:
Doutor António Manuel Duarte Nogueira - contratado como professor auxiliar, além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por um quinquénio, por urgente conveniência de serviço, a partir de 14 de Março de 2005, extinguindo-se o anterior contrato como assistente convidado a partir da mesma data. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
De 18 de Março de 2005:
Licenciado Ángel Manuel Guizan Martinez - contratado como equiparado a professor-adjunto, além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 18 de Março e até 30 de Agosto de 2005, inclusive. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
29 de Julho de 2005. - O Administrador, José da Cruz Costa.