Aviso 4874/2005 (2.ª série) - AP. - Para os devidos efeitos se torna público que foram renovados os contratos de trabalho a termo resolutivo certo, ao abrigo do n.º 1 do artigo 139.º do Código do Trabalho (Lei 99/2003, de 27 de Agosto), com:
Por despacho de 31 de Março de 2005:
Adélia Vilhena Encarnação - auxiliar de serviços gerais, escalão 1, índice 128, pelo prazo de um ano, com início a 1 de Abril de 2005 e termo a 31 de Março de 2006.
Amélia Maria Fonseca Granadas Agostinho - auxiliar administrativa, escalão 1, índice 128, pelo prazo de um ano, com início a 1 de Abril de 2005 e termo a 31 de Março de 2006.
Fernando Manuel Marques da Lança - auxiliar de serviços gerais, escalão 1, índice 128, pelo prazo de um ano, com início a 1 de Abril de 2005 e termo a 31 de Março de 2006.
José Jacinto Guerreiro Correia - carregador, escalão 1, índice 137, pelo prazo de um ano, com início a 1 de Abril de 2005 e termo a 31 de Março de 2006.
José Silva Costa Romeiro - auxiliar de serviços gerais, escalão 1, índice 128, pelo prazo de um ano, com início a 1 de Abril de 2005 e termo a 31 de Março de 2006.
Manuel José Guerreiro - coveiro, escalão 1, índice 155, pelo prazo de um ano, com início a 1 de Abril de 2005 e termo a 31 de Março de 2006.
Por despacho de 4 de Março de 2005:
António Jacinto Perpétua - cantoneiro, escalão 1, índice 137, pelo prazo de dois anos, com início a 5 de Março de 2005 e termo a 4 de Março de 2007.
Idalete Jesus Alves Pereira Brito - auxiliar administrativa, escalão 1, índice 128, pelo prazo de dois anos, com início a 5 de Março de 2005 e termo a 4 de Março de 2007.
Henrique Manuel N. C. Albino Figueira - técnico superior de história de 2.ª classe, escalão 1, índice 400, pelo prazo de um ano, com início a 15 de Março de 2005 e termo a 14 de Março de 2006.
Por despacho de 21 de Março de 2005:
Luís António Carrasco Leal - leitor-cobrador de consumos, escalão 1, índice 175, pelo prazo de um ano, com início a 22 de Março de 2005 e termo a 21 de Março de 2006.
25 de Maio de 2005. - O Presidente da Câmara, António Afonso Martins Guerreiro.