Despacho (extracto) n.º 7755/2005 (2.ª série). - Por despachos proferidos nas datas a seguir indicadas do vice-reitor da Universidade de Aveiro, no uso de delegação de competências [despacho 11 562/2003 (2.ª série), Diário da República, 2.ª série, n.º 135, de 12 de Junho de 2003] da reitora da Universidade de Aveiro:
De 21 de Maio de 2004:
Licenciado David Wyn Lloyd - contratado como assistente convidado, além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por um ano, por urgente conveniência de serviço, a partir de 9 de Dezembro de 2004, inclusive.
De 2 de Junho de 2004:
Joaquim Lourenço Fragoso Branco - contratado como monitor, além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 13 de Setembro de 2004, inclusive, e até 29 de Julho de 2005 (final do ano lectivo de 2004-2005).
De 18 de Junho de 2004:
Mestra Anabela Valente Simões - contratada como equiparada a assistente do 2.º triénio, além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por um ano, renovável por períodos bienais, por urgente conveniência de serviço, a partir de 1 de Setembro de 2004, inclusive.
Licenciada Ana Luísa Santos Freire Mouro - contratada como equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo parcial (60%), além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por um ano, por urgente conveniência de serviço, a partir de 1 de Setembro de 2004, inclusive.
De 2 de Julho de 2004:
Mestre Arnaldo Manuel Pinto dos Santos - contratado como assistente convidado, em regime de tempo parcial (50%), além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por um ano, por urgente conveniência de serviço, a partir de 13 de Setembro de 2004, inclusive.
Licenciado Alexander Macena da Silva - contratado como monitor, além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 18 de Outubro de 2004, inclusive, e até 28 de Janeiro de 2005.
Licenciado Pedro Manuel Pinheiro Veloso Lopes Tavares - contratado como assistente convidado, em regime de tempo parcial (50%), além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por um ano, por urgente conveniência de serviço, a partir de 13 de Setembro de 2004, inclusive, extinguindo o anterior contrato como assistente convidado, em regime de tempo parcial (60%) a partir daquela data.
De 20 de Julho de 2004:
Licenciada Sandra Nunes Maia da Silva - contratada como equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo parcial (30%), além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 1 de Setembro de 2004, inclusive, e até 11 de Fevereiro de 2005.
Licenciada Sílvia Isabel do Rosário Ribeiro - contratada como equiparada a assistente do 1.º triénio, além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por um ano, renovável por períodos bienais, por urgente conveniência de serviço, a partir de 1 de Setembro de 2004.
Licenciada Sónia Catarina Lopes Estrela - contratada como equiparada a assistente do 1.º triénio, além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por um ano, renovável por períodos bienais, por urgente conveniência de serviço, a partir de 1 de Setembro de 2004.
Licenciado Paulo Jorge de Campos Bartolomeu - contratado como equiparado a assistente do 1.º triénio, além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por um ano, renovável por períodos bienais, por urgente conveniência de serviço, a partir de 1 de Setembro de 2004.
Licenciado Paulo Manuel Matos Soares - contratado como equiparado a assistente do 2.º triénio, em regime de tempo parcial (60%), além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 1 de Setembro de 2004 e até 30 de Janeiro de 2005.
De 5 de Novembro de 2004:
Doutora Raquel Matias da Fonseca - contratada como professora auxiliar, além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por um quinquénio, por urgente conveniência de serviço, a partir de 8 de Novembro de 2004, inclusive, extinguindo-se o anterior contrato como assistente convidada a partir daquela data.
De 12 de Novembro de 2004:
Doutora Lúcia Maria Teixeira Pombo - contratada como monitora, além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 15 de Novembro de 2004, inclusive, e até 29 de Julho de 2005 (final do ano lectivo de 2004-2005).
18 de Março de 2005. - O Administrador, José da Cruz Costa.