Aviso 2596/2005 (2.ª série):
Rui Fernando Sucena do Carmo, primeiro-secretário de embaixada do quadro I do pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros, pessoal diplomático - despacho ministerial nomeando-o chefe de divisão II da Direcção de Serviços das Organizações Políticas Internacionais, da Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais, com efeitos a partir de 20 de Novembro de 2004.
Susana Maria Meave Zileri Teixeira de Sampayo de Macedo Leão, primeira-secretária de embaixada do quadro I do pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros, pessoal diplomático, a exercer o cargo de chefe de divisão I da Direcção de Serviços das Organizações Económicas Internacionais, da Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais, do quadro do pessoal dirigente do Ministério dos Negócios Estrangeiros - despacho ministerial exonerando-a do referido cargo, com efeitos a partir de 28 de Fevereiro de 2005.
Pedro Manuel Bessone Gouvêa Leite de Sampaio, primeiro-secretário de embaixada do quadro I do pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros, pessoal diplomático, a exercer o cargo de chefe de divisão II da Direcção de Serviços das Organizações Económicas Internacionais, da Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais, do quadro do pessoal dirigente do Ministério dos Negócios Estrangeiros - despacho ministerial exonerando-o do referido cargo, com efeitos a partir de 28 de Fevereiro de 2005.
Filipa Maria Correia de Sampaio Calheiros Ponces, primeira-secretária de embaixada do quadro I do pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros, pessoal diplomático, a exercer o cargo de chefe de divisão do Planeamento da Direcção de Serviços da Administração Consular, da Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas - despacho ministerial exonerando-a do referido cargo e nomeando-a chefe de divisão do Gabinete de Assuntos Económicos, da Direcção-Geral de Política Externa, com efeitos a partir de 1 de Março de 2005.
Helena Alexandra Andrade Furtado de Paiva, primeira-secretária de embaixada do quadro I do pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros, pessoal diplomático, a exercer o cargo de chefe de divisão do Gabinete de Assuntos Económicos, da Direcção-Geral de Política Externa - despacho ministerial exonerando-a do referido cargo e nomeando-a chefe de divisão II da Direcção de Serviços das Organizações Económicas Internacionais, da Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais, com efeitos a partir de 1 de Março de 2005.
Maria Cristina Xavier Castanheta, primeira-secretária de embaixada do quadro I do Pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros, pessoal diplomático - despacho ministerial nomeando-a chefe de divisão I da Direcção de Serviços das Organizações Económicas Internacionais, da Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais, com efeitos a partir de 1 de Março de 2005.
Mário Pedro de Sousa Cameira Abreu de Almeida, primeiro-secretário de embaixada do quadro I do pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros, pessoal diplomático - despacho ministerial nomeando-o chefe de divisão II da Direcção de Serviços das Organizações de Defesa e Segurança, da Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais, com efeitos a partir de 5 de Outubro de 2004.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
3 de Março de 2005. - O Director, Renato Pinho Marques.