Despacho (extracto) n.º 5112/2005 (2.ª série). - Por despachos proferidos nas datas a seguir indicadas da reitora da Univesidade de Aveiro:
De 10 de Setembro de 2004:
Licenciado Pedro Duarte Barbosa Maciel Meira Peixoto - contratado como equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo parcial (30%) e acumulação, além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 13 de Setembro de 2004 e até 11 de Fevereiro de 2005.
Licenciada Ana Rosa Marques Gonçalves - contratada como monitora além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 13 de Setembro de 2004 e até 29 de Julho de 2005 (final do ano lectivo de 2004-2005).
Licendiada Isabel Cardoso Allen Gomes - contratada como monitora além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 13 de Setembro de 2004 e até 29 de Julho de 2005 (final do ano lectivo de 2004-2005).
De 17 de Setembro de 2004:
Doutor Manuel António Gonçalves Martins - contratado como professor auxiliar além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por um quinquénio, por urgente conveniência de serviço, a partir de 20 de Setembro de 2004, extinguindo-se o anterior contrato como assistente a partir daquela data.
De 25 de Outubro de 2004:
Mestre Manuel Pedro Fernandes Graça - contratado como monitor além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 25 de Outubro de 2004 e até 29 de Julho de 2005 (final do ano lectivo de 2004-2005).
(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
16 de Fevereiro de 2005. - O Administrador, José da Cruz Costa.