Despacho (extracto) n.º 4046/2005 (2.ª série). - Por despachos das seguintes datas das entidades abaixo mencionadas, foi autorizada a celebração, por urgente conveniência de serviço, de contrato administrativo de provimento ao pessoal docente especialmente contratado ao abrigo do artigo 8.º do Decreto-Lei 185/81, de 1 de Julho, para a exercer funções na Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha do Instituto Politécnico de Leiria:
De 27 de Fevereiro de 2004 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria:
Ana Cristina Pereira Sacramento, equiparada a assistente do 1.º triénio a tempo parcial (50%) - de 1 de Março a 30 de Setembro de 2004.
Ina Maria Paulo Pereira dos Santos Vasques, equiparada a assistente do 1.º triénio a tempo parcial - 20% de 1 a 31 de Março de 2004 e 50% de 1 de Abril a 30 de Setembro de 2004.
João Carlos Namorado dos Anjos Farinha Valente, equiparado a assistente do 1.º triénio a tempo parcial (30%) - de 1 de Março a 30 de Setembro de 2004.
Luís Filipe Neves Firmo, equiparado a assistente do 1.º triénio a tempo parcial (20%) - de 1 de Março a 30 de Setembro de 2004.
Luís Miguel Dourado Aguiar, equiparado a assistente do 1.º triénio em dedicação exclusiva - de 1 de Março a 30 de Setembro de 2004.
Maria João Braga de Melo, equiparada a assistente do 1.º triénio, em dedicação exclusiva (50%) - de 1 de Março a 30 de Setembro de 2004.
Stephan Ferdinand Jürgens, equiparado a assistente do 1.º triénio a tempo parcial (50%) - de 1 de Março a 30 de Setembro de 2004.
De 2 de Março de 2004 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria:
Luís Gabriel Mendes Caldeira da Silva, equiparado a assistente do 1.º triénio a tempo parcial (20%) - de 1 de Março a 30 de Setembro de 2004.
De 12 de Março de 2004 do presidente, em exercício, do Instituto Politécnico de Leiria:
Gilberto Miguel Tavares dos Reis, equiparado a professor-adjunto em dedicação exclusiva - de 13 de Março a 31 de Julho de 2004.
Inês de Paula e Barros Vasques, equiparada a assistente do 1.º triénio a tempo parcial (20%) - de 13 de Março a 30 de Setembro de 2004.
João Carlos dos Santos Simões, equiparado a assistente do 1.º triénio a tempo parcial (60%) - de 13 de Março a 30 de Setembro de 2004.
João Miguel Osório de Castro Garcia dos Santos, equiparado a professor-adjunto em dedicação exclusiva - de 13 de Março a 30 de Setembro de 2004.
Jorge Miguel André Feijão, equiparado a assistente do 1.º triénio a tempo integral - de 1 de Março a 30 de Setembro de 2004.
Luísa Arroz Correia Albuquerque, equiparada a assistente do 1.º triénio a tempo integral - de 13 de Março a 30 de Setembro de 2004.
Paulo Jorge Tuna Pereira, encarregado de trabalhos - de 8 de Março de 2004 a 7 de Março de 2006.
Samuel José Travassos Rama, equiparado a assistente do 1.º triénio a tempo integral - de 1 de Março a 30 de Setembro de 2004.
De 13 de Março de 2004 do presidente, em exercício, do Instituto Politécnico de Leiria:
João Carlos Namorado dos Anjos Farinha Valente, equiparado a assistente do 1.º triénio a tempo parcial (60%) - de 13 de Março a 30 de Setembro de 2004.
De 22 de Abril de 2004 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria:
Vera Luísa Coelho Gonçalves, encarregada de trabalhos - de 4 de Maio de 2004 a 3 de Maio de 2005.
De 4 de Agosto de 2004 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria:
Gilberto Miguel Tavares dos Reis, equiparado a professor-adjunto em dedicação exclusiva - de 1 de Agosto de 2004 a 31 de Julho de 2006.
João Miguel de Campos Barbosa Cortez das Neves, equiparado a assistente do 2.º triénio a tempo integral - de 1 de Agosto de 2004 a 30 de Setembro de 2005.
João Pedro Faustino dos Santos, equiparado a assistente do 2.º triénio em dedicação exclusiva - de 1 de Agosto de 2004 a 31 de Julho de 2006.
Luís Miguel de Sousa Pereira Colaço Pessanha, equiparado a assistente do 2.º triénio em dedicação exclusiva - de 1 de Agosto de 2004 a 31 de Julho de 2006.
Maria Manuela Carvalho Sousa Lopes, equiparada a assistente do 2.º triénio em dedicação exclusiva - de 1 de Agosto de 2004 a 31 de Julho de 2006.
Marta Isabel Gonçalves Soares, equiparada a assistente do 2.º triénio em dedicação exclusiva - de 1 de Agosto de 2004 a 31 de Julho de 2006.
Miguel Nuno Lopes Vieira Batista, equiparado a assistente do 2.º triénio em dedicação exclusiva - de 1 de Agosto de 2004 a 31 de Julho de 2006.
Paula Marina Rodrigues Canadas Carreira, equiparada a assistente do 2.º triénio a tempo integral - de 1 de Agosto de 2004 a 30 de Setembro de 2005.
Paulo Jorge Vieira Ramalho, equiparado a professor-adjunto em dedicação exclusiva - de 1 de Agosto de 2004 a 31 de Julho de 2006.
De 23 de Agosto de 2004 do presidente, em exercício, do Instituto Politécnico de Leiria:
Isabel Maria Rodrigues Barreto Fernandes - contratada, após concurso documental, para as disciplinas de Desenho, como assistente do 1.º triénio, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2004 e válido até 31 de Agosto de 2007.
De 14 de Setembro de 2004 do presidente, em exercício, do Instituto Politécnico de Leiria:
Andreas Stefan Barczyk, equiparado a assistente 1.º triénio em dedicação exclusiva - de 1 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2006.
António Pedro Cabral dos Santos, equiparado a assistente do 1.º triénio em dedicação exclusiva - de 1 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2005.
Armando José Silva Correia, equiparado a assistente do 2.º triénio em dedicação exclusiva - de 1 de Setembro de 2004 a 31 de Agosto de 2006.
Bárbara Neves Alves, equiparada a assistente do 1.º triénio em dedicação exclusiva - de 1 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2006.
Elga Patrícia Maximiano Ferreira, equiparada a assistente do 2.º triénio em dedicação exclusiva - de 1 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2006.
Filipe João Duarte de Alarcão e Silva, equiparado a professor-adjunto em dedicação exclusiva - de 1 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2005.
Maria Isabel Gallis Pereira Baraona, equiparada a assistente do 1.º triénio em dedicação exclusiva - de 1 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2005.
Paulo Jorge Leandro Quintas, equiparado a assistente do 1.º triénio em dedicação exclusiva - de 1 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2005.
Pedro Octávio Agapito Diaz-Bérrio, equiparado a assistente do 2.º triénio a tempo integral - de 1 de Setembro de 2004 a 31 de Agosto de 2006.
Philip José Rodrigues Esteves, equiparado a professor-adjunto em dedicação exclusiva - de 1 de Agosto de 2004 a 31 de Julho de 2006.
Rui Manuel Ferreira Leal, equiparado a assistente do 2.º triénio em dedicação exclusiva - de 1 de Setembro de 2004 a 31 de Agosto de 2006.
Samuel José Travassos Rama, equiparado a assistente do 1.º triénio em dedicação exclusiva - de 1 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2005.
Sérgio Gomes Pires Gonçalves, equiparado a assistente do 2.º triénio em dedicação exclusiva - de 1 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2006.
Sérgio Luís Ferreira Simão Taborda, equiparado a professor-adjunto em dedicação exclusiva - de 1 de Setembro de 2004 a 31 de Agosto de 2006.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
9 de Fevereiro de 2005. - O Vice-Presidente, João Paulo dos Santos Marques.