Aviso 271/2005 (2.ª série) - AP. - Para os devidos efeitos se faz público que foram renovados os contratos a termo certo, por seis meses, ao abrigo do n.º 1 do artigo 139.º do Código do Trabalho, aplicável à administração local pelo n.º 1 do artigo 2.º da Lei 23/2004, de 22 de Junho:
Cátia Susana Pedrógão Bastos - técnico profissional de 2.ª classe, com início em 17 de Novembro de 2004, por despacho de 24 de Setembro de 2004.
Pedro David Ataz Ribeiro - técnico profissional de 2.ª classe, com início em 17 de Novembro de 2004, por despacho de 24 de Setembro de 2004.
Bruno Miguel do Monte Andrade - cabouqueiro - operário, com início em 17 de Novembro de 2004, por despacho de 24 de Setembro de 2004.
Fernando Manuel Campos Contente - cabouqueiro - operário, com início em 17 de Novembro de 2004, por despacho de 24 de Setembro de 2004.
Esmeralda Maria Santos Nóbrega - cantoneiro de limpeza, com início em 3 de Novembro de 2004, por despacho de 24 de Setembro de 2004.
Fátima Gama Antunes Martins - cantoneiro de limpeza, com início em 3 de Novembro de 2004, por despacho de 24 de Setembro de 2004.
Fernanda Maria Pilar Marta dos Santos Fernandes - cantoneiro de limpeza, com início em 3 de Novembro de 2004, por despacho de 24 de Setembro de 2004.
João Carlos Silva Cruz Mosca - cantoneiro de limpeza, com início em 3 de Novembro de 2004, por despacho de 24 de Setembro de 2004.
Paula Alexandra Silva Francisco Carvalho - cantoneiro de limpeza, com início em 3 de Novembro de 2004, por despacho de 24 de Setembro de 2004.
Cristina Conceição Lima Félix - cantoneiro de limpeza, com início em 3 de Novembro de 2004, por despacho de 24 de Setembro de 2004.
Paula Mónica Pereira Gonçalves - cantoneiro de limpeza, com início em 3 de Novembro de 2004, por despacho de 24 de Setembro de 2004.
Elisabete Maria Silva Santos Silva - cantoneiro de limpeza, com início em 3 de Novembro de 2004, por despacho de 24 de Setembro de 2004.
Ricardo Jorge Guerreiro Raposo - marcador de vias, com início em 17 de Novembro de 2004, por despacho de 24 de Setembro de 2004.
Luís Fernando Saraiva Silva - marcador de vias, com início em 17 de Novembro de 2004, por despacho de 24 de Setembro de 2004.
30 de Novembro de 2004. - A Vereadora com competência delegada, Adília Candeias.