Aviso 255/2005 (2.ª série) - AP. - Para os devidos efeitos se torna público que a Câmara Municipal de Felgueiras, nos termos do Código do Trabalho, conjugado com a Lei 23/2004, de 22 de Junho, renovou os contratos celebrados com:
Hélder Sénior Freitas da Cunha - topógrafo de 2.ª classe, celebrado em 2 de Fevereiro de 2004, por seis meses, renovado em 2 de Agosto de 2004, por 18 meses.
Orquídea Agostinha P. S. Ferreira - técnico superior (ciências de nutrição) de 2.ª classe, celebrado em 2 de Fevereiro de 2004, por seis meses, renovado em 2 de Agosto de 2004, por 18 meses.
Carla Ângela Lopes da Silva - técnico (turismo) de 2.ª classe, celebrado em 2 de Fevereiro de 2004, por seis meses, renovado em 2 de Agosto de 2004, por 18 meses.
Rui Miguel Teixeira Mendes - fiel de armazém, a partir de 15 de Fevereiro de 2004, por seis meses, renovado em 15 de Agosto de 2004, por 18 meses.
Gonçalo Diogo Alves Coelho - auxiliar administrativo, a partir de 15 de Fevereiro de 2004, por seis meses, renovado em 15 de Agosto de 2004, por 18 meses.
Sílvia Manuela Oliveira Cardoso - técnico profissional (administração) de 2.ª classe, a partir de 1 de Março, por seis meses, renovado em 1 de Setembro de 2004, por 18 meses.
Carla Marlene Mendes dos Santos Teixeira - topógrafo de 2.ª classe, a partir de 2 de Março, por seis meses, renovado em 2 de Setembro de 2004, por 18 meses.
Anabela da Silva Ferreira - assistente de acção educativa, a partir de 4 de Março, por seis meses, renovado em 4 de Setembro de 2004, por 18 meses.
Jorgina Patrícia da Costa Magalhães - assistente de acção educativa, a partir de 4 de Março de 2004, por seis meses, renovado em 4 de Setembro de 2004, por 18 meses.
Eduarda Sofia Baptista Carvalho S. Soares - assistente de acção educativa, a partir de 4 de Março de 2004, por seis meses, renovado em 4 de Setembro de 2004, por 18 meses.
Luciana Marisa Ribeiro Antunes - assistente de acção educativa, a partir de 4 de Março de 2004, por seis meses, renovado em 4 de Setembro de 2004, por 18 meses.
Marta Alexandra Marques Teixeira - assistente de acção educativa, a partir de 4 de Março de 2004, por seis meses, renovado em 4 de Setembro de 2004, por 18 meses.
David Manuel Rodrigues Caldeira - nadador-salvador, a partir de 8 de Março de 2004, por seis meses, renovado em 8 de Setembro de 2004, por 18 meses.
Armando Rui Marques Caldeira - técnico profissional (informática) de 2.ª classe, a partir de 8 de Março, por seis meses, renovado em 8 de Setembro de 2004, por 18 meses.
Cecília Manuela da Costa Nunes - técnico profissional (informática) de 2.ª classe, a partir de 8 de Março, por seis meses, renovado em 8 de Setembro de 2004, por 18 meses.
Carlos Leonel Ferreira Mesquita - nadador-salvador, a partir de 1 de Julho de 2004, por seis meses, renovado em 31 de Dezembro de 2004, por 18 meses.
3 de Dezembro de 2004. - O Presidente da Câmara em exercício, António Pereira Mesquita de Carvalho.