Despacho (extracto) n.º 24 241/2004 (2.ª série). - Por despacho de 16 de Agosto de 2004 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria, foram autorizadas as renovações das contratações para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria dos docentes abaixo indicados:
André Fernando Serra Dias - equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de exclusividade, pelo período de 1 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2006.
Nuno Miguel Costa Santos Fonseca - equiparado a assistente do 2.º triénio, em regime de exclusividade, pelo período de 15 de Setembro de 2004 a 14 de Setembro de 2006.
Filipe Santos Neves - equiparado a professor-adjunto, em regime de exclusividade, pelo período de 1 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2006.
Olga Marina Freitas Craveiro - equiparada a professor-adjunto, em regime de exclusividade, pelo período de 1 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2006.
Sidolina Pereira Santos - equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de exclusividade, pelo período de 26 de Setembro de 2004 a 25 de Setembro de 2006.
Sílvia Odete Silva Ferrão - equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de exclusividade, pelo período de 25 de Setembro de 2004 a 24 de Setembro de 2006.
Patrício Rodrigues Domingues - equiparado a professor-adjunto, em regime de exclusividade, pelo período de 29 de Setembro de 2004 a 28 de Setembro de 2006.
Filipe Jorge Mota Pinto - equiparado a assistente do 2.º triénio, em regime de exclusividade, pelo período de 16 de Setembro de 2004 a 15 de Setembro de 2006.
Sónia Maria Almeida Luz - equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de exclusividade, pelo período de 1 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2006.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
8 de Novembro de 2004. - O Presidente do Conselho Directivo, Carlos Fernando Couceiro de Sousa Neves.