Despacho (extracto) n.º 10 675/2004 (2.ª série). - Por despachos proferidos nas datas a seguir indicadas do vice-reitor da Universidade de Aveiro, no uso de delegação de competências [despacho 4500/2002 (2.ª série), in Diário da República, 2.ª série, n.º 50, de 28 de Fevereiro de 2002]:
De 11 de Julho de 2003:
Licenciada Ana Sofia Vila Mona Santiago - contratada como monitora além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por um ano, renovável por três vezes, por urgente conveniência de serviço, a partir de 14 de Setembro de 2003, inclusive.
De 22 de Setembro de 2003:
Licenciada Maria da Conceição Seabra de Azevedo Ribeiro Almeida e Sá - contratada como assistente convidada, em regime de tempo parcial (30%) e em acumulação, além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por um ano, por urgente conveniência de serviço, a partir de 22 de Setembro de 2003, inclusive.
Licenciado Juan Gabriel de Almeida Ferreira - contratado como monitor além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 22 de Setembro de 2003, inclusive, e até 30 de Julho de 2004 (final do ano lectivo de 2003-2004).
De 9 de Outubro de 2003:
Licenciada Ângela Maria dos Santos Meia - contratada como monitora além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 10 de Outubro de 2003, inclusive, e até 30 de Janeiro de 2004 (final do 1.º semestre do ano lectivo de 2003-2004).
De 16 de Janeiro de 2004:
Mestre João José Lourenço Marques - contratado como assistente convidado além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por um ano, por urgente conveniência de serviço, a partir de 4 de Fevereiro de 2004, inclusive.
Licenciada Maria Manuel Candal Ribeiro da Cunha - contratada como assistente convidada, em regime de tempo parcial (30%), além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por um ano, por urgente conveniência de serviço, a partir de 4 de Fevereiro de 2004, inclusive.
5 de Maio de 2004. - O Administrador, José da Cruz Costa.