Despacho (extracto) n.º 10 569/2004 (2.ª série). - Por despacho de 18 de Fevereiro de 2004 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria, autorizado para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria:
Rui Filipe Vargas Sousa Santos - prorrogada a contratação como assistente do 2.º triénio, em regime de exclusividade, pelo período de um ano, com início em 1 de Março de 2004.
Ana Marta Dias Crespo Pereira - contratada como equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de exclusividade, pelo período de 1 de Março de 2004 a 28 de Fevereiro de 2005.
Paulo Jorge Gil Oliveira Carvalho Marques - renovada a contratação como equiparado a assistente do 2.º triénio, em regime de exclusividade, com início em 1 de Março de 2004 e até 28 de Fevereiro de 2006.
João Silva Pereira - renovada a contratação como equiparado a professor-adjunto, em regime de exclusividade, com início em 25 de Fevereiro de 2004 e até 24 de Fevereiro de 2006.
Cátia Sofia Marques Cebola - renovada a contratação como equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de exclusividade, com início em 1 de Março de 2004 e até 28 de Fevereiro de 2006.
Judite Catarina Sousa Ventura - renovada a contratação como encarregada de trabalhos, no período de 15 de Março de 2004 a 14 de Março de 2006.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
11 de Maio de 2004. - O Presidente do Conselho Directivo, Carlos Fernando Couceiro Sousa Neves.