Aviso 648/2004 (2.ª série):
Maria da Graça Queiroz Gonçalves Pereira, conselheira de embaixada do quadro I do pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros, pessoal diplomático, a exercer o cargo de director de serviços das Organizações Económicas Internacionais, da Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais - despacho da Ministra dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas de 29 de Dezembro de 2003 exonerando-a do referido cargo e nomeando-a directora de serviços de Acção Cultural Externa do Instituto Camões, com efeitos a partir de 15 de Dezembro de 2003.
Helena Margarida Rezende de Almeida Coutinho, conselheira de embaixada do quadro I do pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros, pessoal diplomático - despacho da Ministra dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas de 29 de Dezembro de 2003 nomeando-a directora de serviços da Europa, da Direcção-Geral das Relações Bilaterais, com efeitos a partir de 9 de Dezembro de 2003.
Henrique Manuel Jansen Verdades Dinis da Gama, conselheiro de embaixada do quadro I do pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros, pessoal diplomático, a exercer as funções de director de serviços da Administração Consular, da Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas - despacho da Ministra dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas de 29 de Dezembro de 2003 exonerando-o do referido cargo e nomeando-o director de serviços de Comunicação Social, do Gabinete de Informação e Imprensa, com efeitos a partir 11 de Novembro de 2003.
Jorge Ayres Roza de Oliveira, conselheiro de embaixada do quadro I do pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros, pessoal diplomático - despacho da Ministra dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas de 5 de Janeiro de 2004 nomeando-o director de serviços do Médio Oriente e Magrebe, da Direcção-Geral das Relações Bilaterais.
António Manuel Coelho da Costa Moura, conselheiro de embaixada do quadro I do pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros, pessoal diplomático - despacho da Ministra dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas de 29 de Dezembro de 2003 nomeando-o director de serviços do Gabinete de Assuntos Económicos, da Direcção-Geral de Política Externa, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2004.
(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
6 de Dezembro de 2003. - O Director, Renato Pinho Marques.