Despacho (extracto) n.º 836/2004 (2.ª série). - Autorizada a celebração, por urgente conveniência de serviço, de contrato administrativo de provimento ao pessoal docente especialmente contratado ao abrigo do artigo 8.º do Decreto-Lei 185/81, de 1 de Julho, para exercer funções na Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha, do Instituto Politécnico de Leiria:
Por despacho de 15 de Setembro de 2003 do vice-presidente do Instituto Politécnico de Leiria, proferido por delegação:
Ana Maria José Antelo Teixeira Pinto, equiparada a assistente (1.º triénio), em dedicação exclusiva - válido de 1 de Outubro de 2003 até 30 de Setembro de 2005.
Andreas Stefan Barczyk, equiparado a assistente (1.º triénio), em dedicação exclusiva - válido de 1 de Outubro de 2003 até 30 de Setembro de 2004.
António Jacinto Concorda Contador, equiparado a professor-adjunto, em dedicação exclusiva - válido de 1 de Outubro de 2003 até 30 de Setembro de 2004.
António Manuel Sucena Silveira Gomes, equiparado a assistente (1.º triénio), a tempo integral - válido de 1 de Outubro de 2003 até 30 de Setembro de 2005.
Bárbara Neves Alves, equiparada a assistente (1.º triénio), em dedicação exclusiva - válido de 1 de Outubro de 2003 até 30 de Setembro de 2004.
Carla Maria de Abreu Lobo Ferreira, equiparada a assistente (2.º triénio), a tempo integral - válido de 1 de Outubro de 2003 até 30 de Setembro de 2005.
Carlos Augusto Ribeiro da Conceição, equiparado a professor-adjunto, a tempo integral - válido de 1 de Outubro de 2003 até 30 de Setembro de 2004.
Catarina Maria Lusitano Leal da Câmara Pereira Vasconcelos Rodrigues, equiparada a assistente (2.º triénio), em dedicação exclusiva - válido de 5 de Novembro de 2003 até 4 de Novembro de 2005.
Celso da Cruz Martins, equiparado a assistente (1.º triénio), a tempo parcial, 60% - válido de 1 de Outubro de 2003 até 30 de Setembro de 2004.
Fernando Manuel Nabais, equiparado a assistente (1.º triénio), a tempo integral - válido de 1 de Outubro de 2003 até 30 de Setembro de 2004.
Filipe João Duarte Santos de Alarcão e Silva, equiparado a professor-adjunto, a tempo parcial, 60% - válido de 1 de Outubro de 2003 até 30 de Setembro de 2004.
João Carlos Namorado dos Anjos Farinha Valente, equiparado a assistente (1.º triénio), a tempo parcial, 20% - válido de 1 de Outubro de 2003 até 29 de Fevereiro de 2004.
José Emanuel Costa Henriques Brás, equiparado a assistente (2.º triénio), em dedicação exclusiva - válido de 1 de Outubro de 2003 até 30 de Setembro de 2005.
José Manuel Borges Lourenço, equiparado a professor-adjunto, em dedicação exclusiva - válido de 1 de Outubro de 2003 até 30 de Setembro de 2005.
Luísa Maria Pires Barreto, equiparada a assistente (2.º triénio), em dedicação exclusiva - válido de 1 de Outubro de 2003 até 30 de Setembro de 2005.
Maria João Lopes Antunes, equiparada a assistente (1.º triénio), tempo parcial, 60% - válido de 1 de Outubro de 2003 até 29 de Fevereiro de 2004.
Maria Madalena Couto de Almeida Gonçalves, equiparada a professor-adjunto em dedicação exclusiva - válido de 1 de Outubro de 2003 a 30 de Setembro de 2004.
Maria Margarida Pinto Tavares Pereira, equiparada a assistente (1.º triénio), em dedicação exclusiva - válido de 6 de Outubro de 2003 até 30 de Setembro de 2004.
Maria Teresa Froufe dos Santos Carvalho e Castro, equiparada a assistente (2.º triénio), em dedicação exclusiva - válido de 1 de Outubro de 2003 até 30 de Setembro de 2005.
Nuno Miguel Castanheira Almeida, equiparado a assistente (1.º triénio), em dedicação exclusiva - válido de 6 de Outubro de 2003 até 30 de Setembro de 2004.
Paulo Jorge Soares da Silva, equiparado a assistente (2.º triénio), em dedicação exclusiva - válido de 1 de Dezembro de 2003 até 30 de Novembro de 2005.
Petra Solange de Pimentel Teixeira Farinha, equiparada a assistente (1.º triénio), em dedicação exclusiva - válido de 1 de Outubro de 2003 até 30 de Setembro de 2005.
Samuel José Travassos Rama, equiparado a assistente (1.º triénio), tempo parcial, 60% - válido de 1 de Outubro de 2003 até 30 de Setembro de 2004.
Nuno Henrique de Picado Santos - autorizada a renovação trienal, em regime de dedicação exclusiva, como assistente do 2.º triénio, com efeitos a partir de 3 de Outubro de 2003.
Por despacho de 26 de Setembro de 2003 do presidente, em exercício, do Instituto Politécnico de Leiria:
José Alfredo Neves Jacinto, equiparado a assistente (1.º triénio), tempo parcial, 20% - válido de 1 de Outubro de 2003 até 29 de Fevereiro de 2004.
Luís Gabriel Mendes Caldeira da Silva, equiparado a assistente (1.º triénio), tempo parcial, 20% - válido de 1 de Outubro de 2003 até 29 de Fevereiro de 2004.
Por despacho de 1 de Outubro de 2003 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria:
Ana Patrícia Coutinho de Almeida, equiparada a assistente (1.º triénio), tempo parcial, 50% - válido de 1 de Outubro de 2003 até 30 de Setembro de 2004.
Cristiana Isabel Pena dos Santos, equiparada a professor-adjunto, em dedicação exclusiva - válido de 1 de Outubro de 2003 até 30 de Setembro de 2005.
Fernando Manuel Galrito Domingues, equiparado a assistente (2.º triénio), em dedicação exclusiva - válido de 1 de Outubro de 2003 até 30 de Setembro de 2004.
Francisco José Vaz Fernandes, equiparado a assistente (1.º triénio), tempo parcial, 50% - válido de 1 de Outubro de 2003 até 30 de Setembro de 2004.
João Miguel dos Reis Tita Lopes Vinagre, equiparado a assistente (1.º triénio), a tempo integral - válido de 1 de Outubro de 2003 até 30 de Setembro de 2004.
João Miguel Osório de Castro Garcia dos Santos, equiparado a assistente (1.º triénio), a tempo integral - válido de 1 de Outubro de 2003 até 30 de Setembro de 2004.
José Eduardo Cardoso Lopes Rocha, equiparado a assistente (2.º triénio), em dedicação exclusiva - válido de 1 de Outubro de 2003 até 30 de Setembro de 2004.
Maria Luísa Mota Soares de Oliveira, equiparada a professor-adjunto em dedicação exclusiva - válido de 1 de Outubro de 2003 até 30 de Setembro de 2005.
Nicholas Brent Mackinon Taylor, equiparado a assistente (2.º triénio), em dedicação exclusiva - válido de 1 de Outubro de 2003 até 30 de Setembro de 2004.
Nuno Miguel Borges Lisboa Afonso, equiparado a assistente (1.º triénio), em dedicação exclusiva - válido de 1 de Outubro de 2003 até 30 de Setembro de 2004.
Nuno Miguel Lourinho Pereira José, equiparado a assistente (1.º triénio), a tempo integral - válido de 6 de Outubro de 2003 até 30 de Setembro de 2004.
Pedro Miguel Almeida Letria, equiparado a assistente (1.º triénio), a tempo parcial, 50% - válido de 6 de Outubro de 2003 até 30 de Setembro de 2004.
Renato Jorge Costa Lopes Bispo, equiparado a assistente (1.º triénio), em dedicação exclusiva - válido de 1 de Outubro de 2003 até 30 de Setembro de 2005.
Teresa Paula de Oliveira Coimbra do Amaral, equiparada a assistente (1.º triénio), em dedicação exclusiva - válido de 1 de Outubro de 2003 até 30 de Setembro de 2004.
Por despacho de 10 de Outubro de 2003 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria:
António Pedro Cabral do Santos, equiparado a assistente (1.º triénio), a tempo integral - válido de 6 de Outubro de 2003 até 30 de Setembro de 2004.
Daniel António Monteiro de Almeida, equiparado a assistente (1.º triénio), a tempo parcial, 50% - válido de 6 de Outubro de 2003 até 30 de Setembro de 2004.
João Decq Teixeira da Silva, equiparado a assistente (1.º triénio), a tempo integral - válido de 6 de Outubro de 2003 até 30 de Setembro de 2004.
Jorge Miguel André Feijão, equiparado a assistente (1.º triénio), a tempo parcial, 60% - válido de 6 de Outubro de 2003 até 30 de Setembro de 2004.
Luís Filipe Neves Firmo, equiparado a assistente (1.º triénio), a tempo parcial, 20% - válido de 6 de Outubro de 2003 até 29 de Fevereiro de 2004.
Manuel António de Jesus Ribeiro, encarregado de trabalhos - válido de 4 de Novembro de 2003 até 3 de Novembro de 2005.
Maria Eduarda Moreira Abrantes Ferreira da Silva, encarregada de trabalhos - válido de 1 de Outubro de 2003 até 30 de Setembro de 2004.
Maria Isabel Gallis Pereira Baraona, equiparada a assistente (1.º triénio), a tempo integral - válido de 6 de Outubro de 2003 até 30 de Setembro de 2004.
Paulo Jorge Leandro Quintas, equiparado a assistente (1.º triénio), a tempo integral - válido de 6 de Outubro de 2003 até 30 de Setembro de 2004.
Sérgio Miguel Dantas Ferreira da Costa, encarregado de trabalhos - válido de 1 de Outubro de 2003 até 30 de Setembro de 2005.
Susana do Nascimento Duarte, equiparada a assistente (1.º triénio), em dedicação exclusiva - válido de 1 de Outubro de 2003 até 30 de Setembro de 2005.
Por despacho de 20 de Outubro de 2003 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria:
Alexandre Estrela Soares Costa, equiparado a assistente (1.º triénio), a tempo integral - válido de 6 de Outubro de 2003 até 30 de Setembro de 2004.
João José Lopes Peixoto, equiparado a assistente (1.º triénio), a tempo integral - válido de 6 de Outubro de 2003 até 29 de Fevereiro de 2004.
Por despacho de 31 de Outubro de 2003 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria:
Luísa Arroz Correia Albuquerque, equiparada a assistente (1.º triénio), a tempo parcial, 50% - válido de 1 de Outubro de 2003 até 30 de Setembro de 2004.
Vera Luísa Coelho Gonçalves, encarregada de trabalhos - com efeitos desde 5 de Novembro de 2003 e pelo período de seis meses.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal Contas.)
29 de Dezembro de 2003. - O Vice-Presidente, João Paulo dos Santos Marques.