Despacho 24 167/2003 (2.ª série). - Por despacho de 4 de Novembro de 2003 do presidente do conselho directivo da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, proferido por delegação de competências (Diário da República, 2.ª série, n.º 148, de 30 de Junho de 2003):
Maria Albertina Gonçalves Costa Coelho Pimentel, técnica de análises clínicas e saúde pública de 1.ª classe da carreira de diagnóstico e terapêutica do quadro da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra - promovida a técnica de análises clínicas e saúde pública principal, da mesma Faculdade, com efeitos à data do termo de aceitação de nomeação, considerando-se exonerada do anterior lugar com efeitos à mesma data. (Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
Por despacho de 15 de Outubro de 2003 do presidente do conselho directivo da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, proferido por delegação de competências (Diário da República, 2.ª série, n.º 148, de 30 de Junho de 2003):
Carlos Alberto de Lemos Pama dos Reis, assistente administrativo especialista do quadro da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra - promovido a chefe de secção, área de contabilidade, do quadro da mesma Faculdade, com efeitos à data do termo de aceitação de nomeação, considerando-se exonerado do anterior lugar com efeitos à mesma data. (Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
Por despacho de 12 de Novembro de 2003 do presidente do conselho directivo da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, proferido por delegação de competências (Diário da República, 2.ª série, n.º 148, de 30 de Junho de 2003):
Maria da Graça Simões da Benta, assistente administrativa especialista do quadro da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra - promovida a chefe de secção, área administrativa, do quadro da mesma Faculdade, com efeitos à data do termo certo de aceitação de nomeação, considerando-se exonerada do anterior lugar com efeitos à mesma data. (Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
26 de Novembro de 2003. - A Directora de Administração, Célia Maria Ferreira Tavares Cravo.