Despacho 24 164/2003 (2.ª série). - Por despacho de 29 de Outubro de 2003 do conselho directivo da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, proferido por delegação de competências (despacho 12 496/2003, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 148, de 30 de Junho de 2003):
Natália Maria Lopes - contratada, em regime de contrato individual de trabalho, para desempenhar funções correspondentes a auxiliar técnica na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, em regime de tempo parcial, por seis meses, renovável por iguais períodos até ao limite de dois anos, com início em 21 de Novembro de 2003. (Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
Por despacho de 30 de Outubro de 2003 do conselho directivo da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, proferido por delegação de competências (despacho 12 496/2003, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 148, de 30 de Junho de 2003):
Ana Isabel de Castro Jardim, a desempenhar funções correspondentes a técnica especialista, em regime de contrato a termo certo na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra - renovado o contrato de seis meses com efeitos a 19 de Novembro de 2003. (Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
Maria Natália Lucas Tomás, a desempenhar funções correspondentes a técnica principal, em regime de contrato a termo certo na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra - renovado o contrato de seis meses com efeitos a 20 de Novembro de 2003. (Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
Pedro Daniel Simões Silva, a desempenhar funções correspondentes a assistente administrativo, em regime de contrato a termo certo na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra - renovado o contrato de seis meses com efeitos a 20 de Novembro de 2003. (Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
Nuno Miguel Pinheiro Brito Lavoura, a desempenhar funções correspondentes a técnico superior de 2.ª classe, em regime de contrato a termo certo na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra - renovado o contrato de seis meses com efeitos a 19 de Novembro de 2003. (Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
26 de Novembro de 2003. - A Directora de Administração, Célia Maria Ferreira Tavares Cravo.