Despacho (extracto) n.º 23 068/2003 (2.ª série). - Por despacho de 22 de Setembro de 2003 do vice-presidente do Instituto Politécnico de Leiria, no uso das competências delegadas, foram autorizadas as renovações das contratações para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria dos seguintes docentes:
Célia Patrício Valente Oliveira - como equiparada a assistente do 2.º triénio, em regime de exclusividade, no período de 25 de Setembro de 2003 a 24 de Setembro de 2005.
Liliana Marques Pimentel - como equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de exclusividade, no período de 1 de Outubro de 2003 a 30 de Setembro de 2004.
Carlos Jorge Antunes Guiné - como equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de exclusividade, no período de 1 de Outubro de 2003 a 31 de Maio de 2004.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
12 de Novembro de 2003. - O Presidente do Conselho Directivo, Nuno André Oliveira Mangas Pereira.