Despacho (extracto) n.º 23 067/2003 (2.ª série). - Por despacho de 17 de Setembro de 2003 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria, foram autorizadas as renovações das contratações para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria dos seguintes docentes:
Henrique Amorim Almeida - como equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de dedicação exclusiva, no período de 1 de Outubro de 2003 a 30 de Setembro de 2004.
Rui Adriano de Oliveira Carvalho - como equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de dedicação exclusiva, no período de 1 de Outubro de 2003 a 30 de Setembro de 2004.
Sérgio Pereira dos Santos - como equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de dedicação exclusiva, no período de 26 de Setembro de 2003 a 25 de Setembro de 2005.
Por despacho de 22 de Setembro de 2003 do vice-presidente do Instituto Politécnico de Leiria, no uso da competência delegada, foram autorizada as renovações das contratações para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria dos seguintes docentes:
António Cordeiro Baptista Selada - como equiparado a professor-adjunto, em regime de tempo integral, no período de 1 de Outubro de 2003 a 30 de Setembro de 2005.
Adelino Gomes da Costa Cerva - como equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo parcial (20%, três horas), no período de 1 de Outubro de 2003 a 29 de Fevereiro de 2004.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
12 de Novembro de 2003. - O Presidente do Conselho Directivo, Nuno André Oliveira Mangas Pereira.