Despacho (extracto) n.º 23 066/2003 (2.ª série). - Por despacho de 17 de Setembro de 2003 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria, foram autorizadas as renovações das contratações para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria aos seguintes docentes:
André Fernando Serra Dias - como equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de dedicação exclusiva, no período de 1 de Outubro de 2003 a 30 de Setembro de 2004.
Miguel Monteiro Sousa Frade - como assistente do 2.º triénio, em regime de dedicação exclusiva, no período de 1 de Outubro de 2003 a 30 de Setembro de 2006.
Nélson das Neves Marques - como assistente do 2.º triénio, em regime de dedicação exclusiva, no período de 1 de Outubro de 2003 a 30 de Setembro de 2006.
Sílvia dos Santos Farraposo - como equiparada a professora-adjunta, em regime de dedicação exclusiva, no período de 1 de Outubro de 2003 a 30 de Setembro de 2005.
Sónia Maria Almeida Luz - como equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de dedicação exclusiva, no período de 1 de Outubro de 2003 a 30 de Setembro de 2004.
Por despacho de 17 de Setembro de 2003 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria, foi autorizada a contratação para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria de Olga Marina Freitas Craveiro, como equiparada a professora-adjunta, em regime de exclusividade, no período de 1 de Outubro de 2003 a 30 de Setembro de 2004.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
12 de Novembro de 2003. - O Presidente do Conselho Directivo, Nuno André Oliveira Mangas Pereira.