Despacho (extracto) n.º 23 064/2003 (2.ª série). - Por despacho de 22 de Setembro de 2003 do vice-presidente do Instituto Politécnico de Leiria, no uso das competências delegadas, foram autorizadas as contratações para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria aos seguintes docentes:
João Carlos Cunha da Cruz - como equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo parcial (40%), cinco horas, para o período de 1 de Outubro de 2003 a 29 de Fevereiro de 2004.
António Alberto Teixeira do Amaral - como equiparado a professor-adjunto, em regime de tempo parcial (60%), oito horas, para o período de 1 de Outubro de 2003 a 29 de Fevereiro de 2004.
Amélia Rosa Ratinho Santos - como equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo parcial (60%), oito horas, para o período de 1 de Outubro de 2003 a 29 de Fevereiro de 2004.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
12 de Novembro de 2003. - O Presidente do Conselho Directivo, Nuno André Oliveira Mangas Pereira.