Despacho (extracto) n.º 23 061/2003 (2.ª série). - Por despacho de 23 de Julho de 2003 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria, foi autorizada a renovação da contratação para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria de Fábio Miguel Campos Poeiras, como equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo parcial (50%, seis horas), no período de 1 de Outubro de 2003 a 29 de Fevereiro de 2004.
Por despacho de 22 de Setembro de 2003 do vice-presidente do Instituto Politécnico de Leiria, no uso de competências delegadas, foram autorizadas as contratações para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria dos seguintes docentes:
Jorge Manuel Almeida Gomes da Costa - como equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de dedicação exclusiva, no período de 1 de Outubro de 2003 a 29 de Fevereiro de 2004.
Maria da Graça Margarido Alves Pereira Greer - como equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de dedicação exclusiva, no período de 1 de Outubro de 2003 a 29 de Fevereiro de 2004.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
12 de Novembro de 2003. - O Presidente do Conselho Directivo, Nuno André Oliveira Mangas Pereira.