Despacho (extracto) n.º 23 059/2003 (2.ª série). - Por despacho de 16 de Julho de 2003 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria, foi autorizada a renovação da contratação para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria de Emília Conceição Gomes Ferreira, como equiparada a assistente do 1.º triénio em regime de exclusividade, no período de 1 de Outubro de 2003 a 30 de Setembro de 2005.
Por despacho de 22 de Setembro de 2003 do vice-presidente do Instituto Politécnico de Leiria, no uso de competências delegadas, foram autorizadas as contratações para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria dos seguintes docentes:
Ana Marta Dias Crespo Pereira - como equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo parcial, 60%, oito horas, no período de 1 de Outubro de 2003 a 29 de Fevereiro de 2004.
Cátia Sofia Marques Cebola - como equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo integral, no período de 1 de Outubro de 2003 a 29 de Fevereiro de 2004.
Paulo Jorge Sousa Pinheiro - como equiparado a professor-adjunto, em regime de tempo parcial, 40%, cinco horas, no período de 1 de Outubro de 2003 a 30 de Setembro de 2004.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
12 de Novembro de 2003. - O Presidente do Conselho Directivo, Nuno André Oliveira Mangas Pereira.