Aviso 12 650/2003 (2.ª série). - Por despacho de 15 de Outubro de 2003 do presidente do Instituto Politécnico da Guarda:
Sandra Cristina Carvalho Aguiar Teixeira - autorizado o contrato administrativo de provimento para exercer funções docentes na Escola Superior de Turismo e Telecomunicações de Seia, com a categoria de equiparada a assistente do 1.º triénio, com início a 1 de Outubro de 2003 e até 30 de Setembro de 2004.
Cristina Rodrigues Madeira - autorizado o contrato administrativo de provimento para exercer funções docentes na Escola Superior de Turismo e Telecomunicações de Seia, com a categoria de equiparada a assistente do 1.º triénio, com início a 1 de Outubro de 2003 e até 30 de Setembro de 2004.
Diana Rita Ramos de Almeida Rodrigues - autorizado o contrato administrativo de provimento para exercer funções docentes na Escola Superior de Turismo e Telecomunicações de Seia, com a categoria de equiparada a assistente do 1.º triénio, com início a 1 de Outubro de 2003 e até 30 de Setembro de 2004.
Sílvia Alexandra Lopes dos Reis - autorizado o contrato administrativo de provimento para exercer funções docentes na Escola Superior de Turismo e Telecomunicações de Seia, com a categoria de equiparada a assistente do 1.º triénio, com início a 1 de Outubro de 2003 e até 30 de Setembro de 2004.
Sandra Isabel Pinto Silva - autorizada a renovação do contrato administrativo de provimento para exercer funções docentes na Escola Superior de Turismo e Telecomunicações de Seia, com a categoria de equiparada a assistente do 1.º triénio, com início a 12 de Outubro de 2003, válido por um período de dois anos.
Guadalupe Arias Mendez - autorizada a acumulação, para o ano lectivo de 2003-2004, de três horas semanais para exercer funções na Escola Superior de Turismo e Telecomunicações de Seia, com a categoria de equiparada a assistente do 1.º triénio, com início a 3 de Outubro de 2003 e até 30 de Setembro de 2004.
Adriano Azevedo Costa - autorizado o contrato administrativo de provimento para exercer funções docentes na Escola Superior de Turismo e Telecomunicações de Seia, com a categoria de equiparado a professor-adjunto, com início a 3 de Outubro de 2003, válido por um período de um ano.
29 de Outubro de 2003. - O Presidente, Jorge Manuel Monteiro Mendes.