Deliberação (extracto) n.º 1660/2003. - Por deliberações do conselho de administração do Hospital de Santo André, S. A., Leiria, de 15 de Junho, 17 de Agosto, 7 de Setembro, 21 de Setembro, 19 de Outubro e 14 de Dezembro de 2000 e 18 de Janeiro, 15 de Fevereiro e 5 de Abril de 2001, foi autorizada a prática do regime de trabalho de horário acrescido de quarenta e duas horas semanais aos seguintes enfermeiros do bloco operatório nos períodos a seguir indicados:
Isabel Neto Lopes Pereira da Silva - de 19 de Junho a 17 de Dezembro de 2000.
Maria Isabel de Sousa Ferreira - de 19 de Junho de 2000 a 16 de Janeiro de 2001.
Maria dos Anjos Salgueiro dos Santos Almeida - de 19 de Junho a 18 de Outubro de 2000.
Helena Maria do Casal Gomes Mouta - de 19 de Junho a 15 de Setembro de 2000 e de 19 de Setembro de 2000 a 16 de Janeiro de 2001.
Ana Maria da Conceição Correia Vala - de 19 de Junho de 2000 a 15 de Fevereiro de 2001.
Ana Paula Fonseca Pinto - de 24 de Junho de 2000 a 16 de Janeiro de 2001.
Célia Maria Cordeiro Santos - de 19 de Junho de 2000 a 16 de Janeiro de 2001.
Maria Elisabete Ferreira Monteiro de Moura - de 19 de Junho a 8 de Outubro de 2000 e de 14 de Outubro de 2000 a 25 de Fevereiro de 2001.
Celínia Rebelo Vieira de Miranda Gomes - de 19 de Junho de 2000 a 16 de Janeiro de 2001.
Maria Fernanda Domingues Leal - de 19 de Junho de 2000 a 15 de Fevereiro de 2001.
Isabel Maria de Matos Sousa - de 19 de Junho de 2000 a 25 de Fevereiro de 2001.
Umbelina Maria Lourenço Marques - de 19 de Junho a 17 de Dezembro de 2000.
Anabela Oliveira Costa - de 19 de Junho a 16 de Agosto de 2000 e de 19 de Agosto a 2000 a 25 de Fevereiro de 2001.
Isilda Maria Pereira Gajeiro - de 19 de Junho de 2000 a 25 de Fevereiro de 2001.
Ana Paula Guerreiro Batista - de 1 de Julho a 17 de Dezembro de 2000.
Anabela Maria da Silva Ferreira - de 1 de Julho a 17 de Dezembro de 2000.
Maria Adelaide Ferreira da Conceição - de 19 de Junho a 30 de Novembro de 2000 e de 4 de Dezembro de 2000 a 25 de Fevereiro de 2001.
Lídia Maria Caetano Vieira Capela - de 17 de Julho a 16 de Agosto e de 19 de Agosto a 18 de Outubro de 2000.
Isabel Maria de Sousa Arqueiro - de 19 de Junho de 2000 a 15 de Fevereiro de 2001.
Carla Sofia Heleno da Silva - de 19 de Junho a 18 de Agosto de 2000 e de 1 de Outubro de 2000 a 25 de Fevereiro de 2001.
António Pedro Figueiredo dos Santos - de 19 de Junho a 17 de Dezembro de 2000.
Dora Margarida André Duarte Nunes - de 19 de Junho a 16 de Agosto de 2000 e de 19 de Agosto de 2000 a 15 de Fevereiro de 2001.
Lucinda Gomes Brás - de 19 de Junho de 2000 a 16 de Janeiro de 2001.
Susana Margarida Jorge Alves - de 19 de Junho de 2000 a 15 de Fevereiro de 2001.
Daniel de Sousa Roque - de 19 de Junho a 17 de Dezembro de 2000.
Rosalina Maria Fernandes Gomes Medeiros - de 19 de Junho de 2000 a 15 de Fevereiro de 2001.
Júlia Alves da Costa Marques Gaspar - de 24 de Outubro de 2000 a 25 de Fevereiro de 2001.
Arminda de Jesus Trindade - de 1 de Outubro de 2000 a 25 de Fevereiro de 2001.
Maria João Duarte Sousa Neves - de 1 de Outubro de 2000 a 25 de Fevereiro de 2001.
Luís Filipe Bernardes Oliveira - de 1 de Outubro de 2000 a 25 de Fevereiro de 2001.
Maria Cristina Rosário Correia - de 1 de Outubro de 2000 a 25 de Fevereiro de 2001.
14 de Outubro de 2003. - O Presidente do Conselho de Administração, Rui Alberto Bernardino Pinheiro.