Despacho 17 024/2003 (2.ª série). - Por despachos do reitor da Universidade dos Açores:
De 25 de Junho de 2003:
Mestra Maria Teresa Pinheiro de Melo Borges Tiago - autorizado o contrato administrativo de provimento para exercer as funções de assistente, por seis anos, por conveniência urgente de serviço, com efeitos desde 25 de Junho de 2003.
De 5 de Julho de 2003:
Licenciada Magda Eugénia Pinheiro Brandão da Costa Carvalho - autorizado o contrato administrativo de provimento para exercer as funções de assistente, por seis anos, por conveniência urgente de serviço, com efeitos desde 5 de Julho de 2003.
De 9 de Julho de 2003:
Licenciada Paula Cristina Rego Sousa Mota Carrajana - autorizado o contrato administrativo de provimento para exercer as funções de assistente, por seis anos, por conveniência urgente de serviço, com efeitos desde 9 de Julho de 2003.
De 11 de Julho de 2003:
Licenciado José Eduardo Furtado Carreiro - autorizado o contrato administrativo de provimento para exercer as funções de assistente, por seis anos, por conveniência urgente de serviço, com efeitos desde 11 de Julho de 2003.
De 15 de Julho de 2003:
Licenciada Ana Vitória Casimiro Ramos Bettencourt, técnica superior de 1.ª classe do quadro de pessoal não docente da Universidade dos Açores - nomeada técnica superior principal do quadro da mesma Universidade, ficando exonerada do lugar de técnico superior de 1.ª classe à data da aceitação da nova categoria.
De 16 de Julho de 2003:
Doutor Carlos Alberto da Costa Cordeiro, professor auxiliar da Universidade dos Açores - nomeado definitivamente professor auxiliar da mesma Universidade, por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir de 28 de Julho de 2003.
De 19 de Julho de 2003:
Doutor Emanuel Oliveira Medeiros - autorizado o contrato administrativo de provimento como professor auxiliar, por cinco anos, por conveniência urgente de serviço, com efeitos desde 19 de Julho de 2003.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
18 de Agosto de 2003. - O Administrador, Vagner Cordeiro Silva.