Rectificação 1466/2003. - Por ter saído com inexactidão, rectifica-se o despacho (extracto) n.º 10 631/2003 (2.ª série), publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 123, de 28 de Maio de 2003, a p. 8312, pelo que a seguir se transcreve:
"Por despacho de 17 de Fevereiro de 2003 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria, foi autorizada a renovação da contratação para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria ao seguinte docente:
Catarina Isabel Ferreira Viveiros Tavares dos Reis como equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de exclusividade, no período de 1 de Março a 6 de Dezembro de 2003.
Por despacho de 17 de Fevereiro de 2003 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria, foi autorizada a contratação para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria ao seguinte docente:
António Manuel Quental Martins - como equiparado a professor-adjunto em regime de tempo parcial, 40%, cinco horas, no período de 1 de Março a 30 de Setembro de 2003.
Por despacho de 24 de Fevereiro de 2003 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria, foram autorizadas as renovações das contratações para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria aos seguintes docentes:
Rui Miguel Tavares Pereira - como assistente do 2.º triénio, em regime de exclusividade, pelo período de três anos com início em 12 de Dezembro de 2003.
Sandra Jesus Martins Mourato - como equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de exclusividade, no período de 1 de Março de 2003 a 19 de Setembro de 2004.
Por despacho de 24 de Fevereiro de 2003 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria, foi autorizada a contratação para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria ao seguinte docente:
João Silva Pereira - como equiparado a professor-adjunto, em regime de exclusividade, no período de 25 de Fevereiro de 2003 a 24 de Fevereiro de 2004, considerando-se rescindido do anterior contrato.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)"
14 de Julho de 2003. - O Vice-Presidente do Conselho Directivo, Carlos Fernando Couceiro Sousa Neves.