Aviso 5722/2003 (2.ª série) - AP. - Para os devidos efeitos se torna público que foram celebrados os seguintes contratos de trabalho a termo certo, até 6 de Janeiro de 2004:
Patrícia Orlanda Cunha Ferreira - arquitecto, com efeitos a partir de 14 de Abril de 2003, por despacho de 8 de Abril de 2003.
Michael da Mota Almeida - desenhador, com efeitos a partir de 7 de Maio de 2003, por despacho de 5 de Maio de 2003.
Ana Patrícia Lemos Quatorze Cortês - técnico urbanista, com efeitos a partir de 12 de Junho de 2003, por despacho de 13 de Maio de 2003.
Sofia Isabel da Mota Cardoso - arquitecto-coordenador, com efeitos a partir de 4 de Abril de 2003, por despacho de 4 de Abril de 2003.
A celebração destes contratos de trabalho não estão sujeitos a visto do Tribunal de Contas.
16 de Junho de 2003. - O Presidente da Câmara, José Agostinho Gomes Correia.