Despacho (extracto) n.º 10 631/2003 (2.ª série). - Por despachos de 17 de Fevereiro de 2003 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria:
Autorizadas as renovações das contratações para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria aos seguintes docentes:
Catarina Isabel Ferreira Viveiros Tavares dos Reis - como equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de exclusividade, no período de 1 de Março a 6 de Dezembro de 2003.
Rui Miguel Tavares Pereira - como assistente do 2.º triénio, em regime de exclusividade, pelo período de três anos, com início em 12 de Dezembro de 2003.
Sandra Jesus Martins Mourato - como equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de exclusividade, no período de 1 de Março de 2003 a 19 de Setembro de 2004.
Autorizadas as contratações para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria aos seguintes docentes:
António Manuel Quental Martins - como equiparado a professor-adjunto, em regime de tempo parcial, 40% (cinco horas), no período de 1 de Março a 30 de Setembro de 2003.
João Silva Pereira - como equiparado a professor-adjunto, em regime de exclusividade, no período de 25 de Fevereiro de 2003 a 24 de Fevereiro de 2004, considerando-se rescindido do anterior contrato.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
12 de Maio de 2003. - O Presidente do Conselho Directivo, Nuno André Oliveira Mangas Pereira.