Despacho 2056/2003 (2.ª série) - AP. - Por despacho do coordenador do Centro de Área Educativa do Algarve:
Autorizadas as prorrogações dos contratos a termo certo de pessoal não docente, por urgente conveniência de serviço, em regime de substituição temporária, por um período de 90 dias, ou até à apresentação do (a) titular do lugar, nas escolas abaixo indicadas:
Nome ... Escola ... Código da escola ... Data do despacho... Com efeitos a partir de
Bruno Manuel Pecheco Vieira ... EB 2,3 de Ferreiras ... 344898 ... 9-1-2001 ... 11-1-2001
Carla Isabel Gonçalves Guerreiro Romão ... EB 2,3 de Vila do Bispo ... 344795 ... 12-4-2001 ... 1-5-2001
Andreia Sofia Batista Gonçalves Malveiro ... EB 2,3 de Vila do Bispo ... 344795 ... 24-10-2000 ... 13-11-2000
Liliana do Rosário Torres Reis ... EB 2,3 de Prof. Paula Nogueira ... 342830 ... 6-4-2001 ... 23-3-2001
Lucília Ramos Martinho Xabregas ... Sec. de João de Deus ... 400300 ... 8-2-2000 ... 13-2-2000
Maria Albertina Cruz Caetano ... Sec. de João de Deus ... 400300 ... 27-12-2000 ... 4-1-2000
Cristina Isabel Silva Diogo ... EB 2,3 de Prof. José Buisel ... 342816 ... 3-3-2000 ... 9-2-2000
Ilda Esteves de Almeida Viegas ... EB 2,3 de Prof. José Buisel ... 342816 ... 7-4-2000 ... 3-4-2000
Estela Maria dos Reis Fernandes ... Sec. Gil Eanes ... 400233 ... 22-10-1998 ... 13-10-1998
Maria da Conceição Dias ... EB 2,3 do Dr. José de Jesus Neves Júnior ... 341198 ... 10-5-1999 ... 6-5-1999
Assistente administrativo:
Maria do Carmo de Sousa Guerreiro ... EB 2,3 do P. João Coelho Cabanita ... 341964 ... 6-11-2000 ... 9-11-2000
Carla Margarida Guerreiro Rosária ... EB 2,3 do P. João Coelho Cabanita ... 341964 ... 12-10-2000 ... 20-10-2000
Dina Maria Marreiros dos Santos Telo ... EB 2,3 de Vila do Bispo ... 344795 ... 12-4-2001 ... 28-4-2001
Isa Paula Jerónimo dos Santos ... EB 2,3 de Prof. Paula Nogueira ... 342830 ... 11-5-2001 ... 14-5-2001
Georgina Maria Vieira Vedes ... EB 2,3 do Dr. Alberto Iria ... 341046 ... 19-4-1999 ... 27-4-1999
Petta do Rosário Conceição Ferreira ... Sec. do Dr. Francisco Fernandes Lopes ... 400178 ... 4-5-2000 ... 20-5-2000
Ajudante de cozinha:
Maria Helena Gonçalves Pinto de Oliveira ... EB 2,3 de Vila do Bispo ... 344795 ... 6-6-2000 ... 14-6-2000
Maria Fernanda Parreira do Carmo Sancho ... EB 2,3 de Prof. Paula Nogueira ... 342830 ... 6-4-2001 ... 23-3-2001
Evaristo José Valentira Baião ... Sec. do Dr. Francisco Fernandes Lopes ... 400178 ... 12-4-1999 ... 26-4-1999
Olga Maria de Jesus Santos da Saúde ... Sec. do Dr. Francisco Fernandes Lopes ... 400178 ... 9-8-2001 ... 18-8-2001
Gina de Jesus Martins Rodrigues ... Sec. do Dr. Francisco Fernandes Lopes ... 400178 ... 26-8-1999 ... 29-8-1999
Fátima Lurdes do Nascimento L. Santos ... EB 2,3 do Dr. José de Jesus Neves Júnior ... 341198 ... 4-2-2000 ... 6-2-2000
Guarda-nocturno:
José Manuel da Silva Vieira ... EB 2,3 de Aljezur ... 344874 ... 9-7-2001 ... 28-7-2001
8 de Abril de 2003. - O Director de Serviços de Recursos Humanos, Eduardo Rafael do Carmo Dias.