Despacho (extracto) n.º 6430/2003 (2.ª série). - Por despachos proferidos nas datas a seguir indicadas da reitora da Universidade de Aveiro:
De 27 de Setembro de 2002:
Licenciado José Pedro Mateiro Matias Borrego - contratado como monitor além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 30 de Setembro de 2002, inclusive, e até 7 de Fevereiro de 2003 (final do 1.º semestre do ano lectivo de 2002-2003).
Licenciada Maria Luísa Ferreira dos Santos Bastos - contratada como monitora além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 30 de Setembro de 2002, inclusive, e até 7 de Fevereiro de 2003 (final do 1.º semestre do ano lectivo de 2002-2003).
Licenciado Mário Jorge Ferreira Rodrigues - contratado como monitor além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 30 de Setembro de 2002, inclusive, e até 7 de Fevereiro de 2003 (final do 1.º semestre do ano lectivo de 2002-2003).
(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
De 4 de Outubro de 2002:
Licenciada Ana Margarida Torres Santos - contratada como monitora, em regime de acumulação, além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 7 de Outubro de 2002, inclusive, e até 7 de Fevereiro de 2003 (final do 1.º semestre do ano lectivo de 2002-2003). (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
De 31 de Outubro de 2002:
Licenciado Pedro Manuel Emídio Moreira - contratado como monitor além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 4 de Novembro de 2002, inclusive, e até 7 de Fevereiro de 2003 (final do 1.º semestre do ano lectivo de 2002-2003). (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
14 de Março de 2003. - O Administrador, José da Cruz Costa.