Despacho 911/2003 (2.ª série) - AP. - Por despacho do coordenador do Centro de Área Educativa do Algarve:
Autorizadas as prorrogações dos contratos a termo certo de pessoal não docente, por urgente conveniência de serviço, em regime de substituição temporária, por um período de 90 dias, ou até à apresentação do(a) titular do lugar, nas escolas abaixo indicadas:
Nome ... Escola ... Código da escola ... Data do despacho ... Com efeitos a partir de
Auxiliar de acção educativa:
Carla Maria Mendes Lago Crisóstomo ... EB 2,3 de Armação de Pêra ... 344801 ... 14-7-2000 ... 27-7-2000
Sílvia Carina Teixeira Novo Nobre ... EB 2,3 de Ferreiras ... 344898 ... 17-2-2000 ... 20-2-2000
Carla Fernanda Martins Nogueira ... EB 2,3 da Prof. Paula Nogueira ... 342830 ... 29-1-2001 ... 31-1-2001
Liliana do Rosário Torres Reis ... EB 2,3 da Prof. Paula Nogueira ... 342830 ... 20-6-2000 ... 26-6-2000
Auxiliar de acção educativa:
Carla Maria Mendes Lago Crisóstomo ... EB 2,3 de Armação de Pêra ... 344801 ... 14-7-2000 ... 27-7-2000
Sílvia Carina Teixeira Novo Nobre ... EB 2,3 de Ferreiras ... 344898 ... 17-2-2000 ... 20-2-2000
Carla Fernanda Martins Nogueira ... EB 2,3 da Prof. Paula Nogueira ... 342830 ... 29-1-2001 ... 31-1-2001
Liliana do Rosário Torres Reis ... EB 2,3 da Prof. Paula Nogueira ... 342830 ... 20-6-2000 ... 26-6-2000
Assistente administrativa:
Sofia Isabel Lopes Cabanita ... EB 2,3 de Armação de Pêra ... 344801 ... 15-5-2001 ... 17-5-2001
Telma Margarida Vieira Prudêncio ... EB 2,3 de Armação de Pêra ... 344801 ... 24-7-2000 ... 14-8-2000
Maria do Carmo de Sousa Guerreiro ... EB 2,3 do P. João Coelho Cabanita ... 341964 ... 7-2-2000 ... 13-2-2000
Carla Margarida Guerreiro Rosário ... EB 2,3 do P. João Coelho Cabanita ... 341964 ... 24-1-2000 ... 24-1-2000
Viviana Maria Batista Gonçalves ... EB 2,3 do P. João Coelho Cabanita ... 341964 ... 14-7-2000 ... 13-7-2000
Ajudante de cozinha:
Judite Maria Guerreiro Afonso Mestre ... Secundária do Poeta António Aleixo ... 400385 ... 27-3-2000 ... 16-3-2000
16 Janeiro de 2003. - O Director de Serviços de Recursos Humanos, Eduardo Rafael do Carmo Dias.