Aviso 461/2003 (2.ª série) - AP. - Renovação de contratos a termo certo. - Para os devidos efeitos se torna público que foram renovados os prazos dos contratos celebrados ao abrigo dos artigos 14.º, 18.º e 20.º do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, na sua actual redacção, com os seguintes trabalhadores desta Câmara Municipal:
Ana Fátima Martelo Pagará - técnico superior de 2.ª classe, com data do despacho de 27 de Setembro de 2002, com data de início do contrato de 2 de Maio de 2002 e data de fim do contrato de 1 de Maio de 2004.
Sandra Maria Jorge da Costa - auxiliar de serviços gerais, com data do despacho de 16 de Outubro de 2002, com data de início do contrato de 3 de Junho de 2002 e data de fim do contrato de 2 de Dezembro de 2003.
Maria de Lurdes Daniel Rodrigues - técnico superior de 2.ª classe, com data do despacho de 25 de Outubro de 2002, com data de início do contrato de 5 de Junho de 2002 e data de fim do contrato de 4 de Junho de 2004.
Ana Otília Soares Ferro Carvalho - auxiliar de serviços gerais, com data do despacho de 25 de Outubro de 2002, com data de início do contrato de 6 de Junho de 2001 e data de fim do contrato de 5 de Junho de 2003.
Maria do Rosário Querido dos Santos Jorge - auxiliar de serviços gerais, com data do despacho de 25 de Outubro de 2002, com data de início do contrato de 12 de Junho de 2002 e data de fim do contrato de 11 de Junho de 2004.
Maria Celeste Batalha Reis - auxiliar de serviços gerais, com data do despacho de 25 de Outubro de 2002, com data de início do contrato de 12 de Junho de 2002 e data de fim do contrato de 11 de Junho de 2004.
Ricardo Alexandre Gomes Mota - cantoneiro de limpeza, com data do despacho de 25 de Outubro de 2002, com data de início do contrato de 10 de Dezembro de 2001 e data de fim do contrato de 9 de Dezembro de 2003.
João António da Silva Ricardo - auxiliar de serviços gerais, com data do despacho de 25 de Outubro de 2002, com data de início do contrato de 3 de Setembro de 2002 e data de fim do contrato de 2 de Dezembro de 2003.
João Manuel Ramos Oliveira - mecânico, com data do despacho de 19 de Novembro de 2002, com data de início do contrato de 1 de Julho de 2002 e data de fim do contrato de 3 de Junho de 2004.
5 de Dezembro de 2002. - O Presidente da Câmara, José Maria Ministro dos Santos.