Aviso 149/2003 (2.ª série) - AP. - Para os devidos efeitos torna-se público que esta Câmara Municipal, por despachos do seu presidente, celebrou, por urgente conveniência de serviço, os seguintes contratos de trabalho a termo certo:
Dulce Maria F. C. Avidos Azevedo e Palmira Maria R. Pinto - auxiliares de serviços gerais (índice 150), com início em 5 de Setembro de 2002 e duração de dois anos.
Blandina Alexandra Ferreira Santos e Patrícia Alexandra S. Ribeiro - operadores de reprografia (índice 192), com início em 5 de Setembro de 2002 e 30 de Setembro de 2002, respectivamente, e duração de dois anos.
Carlos Manuel A. Gonçalves e Renato Fernandes Silva - tractoristas (índice 137), com início em 16 de Setembro de 2002 e duração de dosi anos.
Sílvia Manuela C. F. Tavares e Alexandrina Maria B. Duarte - auxiliares técnicos de turismo (índice 192), com início em 22de Agosto de 2002 e 29 de Agosto de 2002, respectivamente, e duração de dois anos.
Elsa Maria O. M. Mota e Gisela Ariana Salgado Sá - auxiliares técnicos de museografia (índice 192), com início em 19 de Agosto de 2002 e 22 de Agosto de 2002, respectivamente, e duração de dois anos.
Raquel Susana M. Rocha - auxiliar técnico de educação (índice 192), com início em 19 de Agosto de 2002 e duração de dois anos.
Emília Isabel O. M. Gonçalves - engenheiro técnico civil (índice 305), com início em 5 de Agosto de 2002 e duração de dois anos.
Liliana Salomé C. A. Ferreira - auxiliar administrativo (índice 192), com início em 9 de Agosto de 2002 e duração de dois anos.
Sofia Graciosa M. Carneiro - tratador-apanhador de animais (índice 145), com início em 8 de Agosto de 2002 e duração de dois anos.
Francisco Manuel C. Pereira e Francisco Sousa Pinto - guardas campestres - (índice 145), com início em 8 de Agosto de 2002 e duração de dois anos.
29 de Novembro de 2002. - O Presidente da Câmara, António Alberto Castro Fernandes.