Despacho 26 674/2002 (2.ª série). - Por despachos de 28 de Novembro de 2002 do vice-presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo:
Autorizadas as renovações dos contratos, em regime de exclusividade, por um ano, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão deste Instituto, dos docentes:
Licenciada Lúcia Carolina Silva Vaz - equiparada a assistente do 1.º triénio, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2002 até 30 de Setembro de 2003.
Licenciada Mafalda Reis Lima Lopes - equiparada a assistente do 1.º triénio, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2002 até 31 de Agosto de 2003.
Mestre Luís António Paulo Martins Marinheiro - equiparado a assistente do 1.º triénio, com efeitos a partir de 2 de Outubro de 2002 até 1 de Outubro de 2003.
Licenciado José Gomes Morais - equiparado a assistente do 1.º triénio, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2002 até 30 de Setembro de 2003.
Mestre Marco António da Costa Lima Baptista - equiparado a assistente do 1.º triénio, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2002 até 31 de Agosto de 2003.
Mestre Salvador da Conceição Miranda Lima - equiparado a assistente do 2.º triénio, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2002 até 30 de Setembro de 2003.
Licenciado João Carlos de Oliveira Lourenço Caldeira - equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de substituição, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2002 até 30 de Setembro de 2003.
Licenciada Maria Grácia Cordeiro da Costa - equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de substituição, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2002 até 30 de Setembro de 2003.
Licenciada Maria José Marques Silva Leite - equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de substituição, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2002 até 31 de Agosto de 2003.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
2 de Dezembro de 2002. - O Administrador, Armando Faria Menezes.