Na sequência de procedimento concursal de recrutamento e seleção de cargo de direção intermédia do 1.º grau da Direção de Serviços de Planeamento, Gestão e Informação, unidade orgânica nuclear da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, publicado no Diário da República 2.ª série n.º 140 de 21 de julho de 2015, sob o aviso 8014/2015, e publicitado na Bolsa de Emprego Público com o código OE201507/0237 e após cumpridos todos os formalismos legais e concluído o processo de seleção, sob proposta do júri, designo nos termos, e de acordo com o disposto nos n.os 9, 10 e 11 do artº. 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2012, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro o licenciado Ricardo Pinto Gomes, em comissão de serviço, por três anos, renovável por iguais períodos de tempo, no cargo de dirigente intermédio de 1.º grau, Diretor de Serviços de Planeamento, Gestão e Informação.
O presente despacho produz efeitos a 15 de novembro de 2015.
03 de novembro de 2015. - O Diretor-Geral, Silvestre de Almeida Lacerda.
Sinopse Curricular
Dados pessoais:
Nome: Ricardo Pinto Gomes
Data de nascimento: 06 de abril de 1972
Habilitações Académicas:
Licenciatura em Economia, pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa;
Frequência do mestrado em Administração Pública, no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa.
Experiência Profissional Relevante:
De 1 de setembro a 14 de novembro de 2015 - Chefe de Divisão de Acompanhamento da Execução Orçamental e de Projetos, Direção de Serviços de Planeamento, Relações Institucionais, Comunicação e Apoio da Direção-Geral do Território;
De 1 de outubro de 2013 a 31 de agosto de 2015 - Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Financeiros, Direção de Serviços de Gestão de Recursos Internos da Direção Geral do Território;
De 1 de setembro de 2010 a 30 de setembro de 2013 - Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Financeiros, Direção de Serviços de Gestão de Recursos Internos do Instituto Geográfico Português;
Em 23 de abril de 2009 ingressou na categoria de Inspetor, da carreira de inspeção superior, na Inspeção-Geral das Atividades em Saúde do Ministério da Saúde;
De 01 de maio de 2007 a 22 abril 2009 - Técnico superior, na Direção de Serviços de Programação e Acompanhamento do Investimento, do Gabinete de Planeamento Estratégico e Relações Internacionais, Ministério da Obras públicas, Transportes e Comunicações.
De 17 agosto de 2003 a 30 de abril de 2007 - exerceu funções na Secção do Orçamento e Contabilidade, Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério das Obras Públicas Transportes e Comunicações;
De 10 de janeiro de 1994 a 16 de agosto de 2003, exerceu funções de programador informático na Repartição de Pessoal Militar Não Permanente (RPMNP), Direção de Administração e Mobilização de Pessoal, Exército Português, Ministério da Defesa Nacional;
De 01 de novembro 1991 a 09 janeiro 1994, desempenhou funções técnicas no Departamento de Stocks e Auditorias da Singer, Produtos Elétricos, S. A.
209098953