Despacho (extracto) n.º 19 345/2002 (2.ª série). - Por despachos de 6 de Agosto de 2002 do vice-reitor da Universidade de Lisboa, proferidos por delegação:
Licenciada Maria Margarida Botelho de Sousa Marques Bernardo - renovado o contrato de trabalho a termo certo celebrado em 30 de Outubro de 2000 por mais um ano, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2002. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
Paulo Joaquim Trindade Diniz - renovado o contrato de trabalho a termo certo celebrado em 7 de Janeiro de 2002 por mais seis meses, com efeitos a partir de 7 de Julho de 2002. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
21 de Agosto de 2002. - A Presidente do Conselho Directivo, Maria Eduarda Cruzeiro.