Aviso 5452/2002 (2.ª série) - AP. - Por despacho de 16 de Janeiro de 2002 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, foram ratificadas as renovações de contratos de trabalho a termo certo, pelo período de três meses, ao abrigo do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, com os enfermeiros abaixo discriminados:
Ignácio Fernandez Larrea Varela - de 18 de Setembro a 18 de Dezembro de 2001.
Veronica Candon Mena - de 18 de Setembro a 18 de Dezembro de 2001.
Rui Jorge Leite Valentim - de 2 de Outubro de 2001 a 1 de Janeiro de 2002.
António Escobar Lopez - de 2 de Outubro de 2001 a 1 de Janeiro de 2002.
Verónica Galiano Lopes - de 18 de Setembro a 18 de Dezembro de 2001.
Daniel Moreno Prieto - de 2 de Outubro de 2001 a 1 de Janeiro de 2002.
Cristina Medrano Durban - de 4 de Outubro de 2001 a 3 de Janeiro de 2002.
Maria Victoria Rodriguez Forero - de 25 de Setembro a 24 de Dezembro de 2001.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
9 de Abril de 2002. - A Administradora-Delegada, Maria Fernanda Gíria.