Despacho (extracto) n.º 11 705/2002 (2.ª série). - Por despachos proferidos nas datas a seguir indicadas da reitora em exercício da Universidade de Aveiro:
De 18 de Maio de 2001:
Licenciada Isabel Adelaide de Matos Lopes - contratada como assistente convidada, em regime de tempo parcial (30%) e em acumulação, além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 1 de Outubro de 2001, inclusive, e até 19 de Fevereiro de 2002 (final do 1.º semestre do ano lectivo de 2001-2002).
De 21 de Setembro de 2001:
Doutor António Carrizo Moreira - contratado como equiparado a professor-adjunto além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por um ano, renovável por períodos bienais, por urgente conveniência de serviço, a partir de 1 de Outubro de 2001, inclusive.
Licenciado Manuel Mário Correia de Almeida - contratado como equiparado a assistente do 2.º triénio além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por um ano, renovável por períodos bienais, por urgente conveniência de serviço, a partir de 1 de Outubro de 2001, inclusive.
De 4 de Outubro de 2001:
Licenciada Anabela Moura Rodrigues - contratada como monitora além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 4 de Outubro de 2001, inclusive, e até 19 de Fevereiro de 2002 (final do 1.º semestre do ano lectivo de 2001-2002).
De 8 de Outubro de 2001:
Licenciada Sandra Maria Ferreira Alves - contratada como monitora além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 10 de Outubro de 2001, inclusive, e até 19 de Fevereiro de 2002 (final do 1.º semestre do ano lectivo de 2001-2002).
De 24 de Outubro de 2001:
Mestre Elsa Maria de Oliveira Pinheiro de Melo - nomeada professora-adjunta, em regime de requisição, além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por um ano, por urgente conveniência de serviço, a partir de 1 de Dezembro de 2001, inclusive.
De 27 de Outubro de 2001:
Mestre Andreia Barbosa de Melo - contratada como monitora além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por um ano, por urgente conveniência de serviço, a partir de 29 de Outubro de 2001, inclusive.
Mestre Arnaldo Silva Rodrigues de Oliveira - contratado como monitor além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por um ano, por urgente conveniência de serviço, a partir de 29 de Outubro de 2001, inclusive.
Mestre Pedro Renato Tavares de Pinho - contratado como monitor além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por um ano, por urgente conveniência de serviço, a partir de 29 de Outubro de 2001, inclusive.
Licenciado Mário Jorge Rodrigues Martins Vairinhos - contratado como monitor além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por um ano, por urgente conveniência de serviço, a partir de 1 de Outubro de 2001, inclusive.
Licenciado Pedro Miguel Ribeiro Lavrador - contratado como monitor além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por um ano, por urgente conveniência de serviço, a partir de 29 de Outubro de 2001, inclusive.
De 9 de Novembro de 2001:
Licenciado Nuno Miguel Freitas Ferreira - contratado como monitor além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 9 de Novembro de 2001, inclusive, e até 13 de Setembro de 2002 (final da época de recurso do ano lectivo de 2001-2002).
Licenciado Miguel Ângelo da Costa Neto - contratado como monitor além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 9 de Novembro de 2001, inclusive, e até 13 de Setembro de 2002 (final da época de recurso do ano lectivo de 2001-2002).
De 16 de Novembro de 2001:
Doutor Manuel González Scotto - contratado como professor auxiliar além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por um quinquénio, por urgente conveniência de serviço, a partir de 16 de Novembro de 2001, inclusive, extinguindo-se o anterior contrato como assistente a partir da mesma data.
De 9 de Novembro de 2001:
Licenciado Romeu da Silva Vicente - contratado como assistente estagiário além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por um ano, renovável por três vezes, por urgente conveniência de serviço, a partir de 26 de Novembro de 2001, inclusive.
De 14 de Novembro de 2001:
Licenciado Jorge Manuel Vieira Vaz - contratado como monitor além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 15 de Novembro de 2001, inclusive, e até 19 de Fevereiro de 2002 (final do 1.º semestre do ano lectivo de 2001-2002).
De 16 de Novembro de 2001:
Doutor Hélder Gil Iglésias de Oliveira Chaminé - contratado como professor auxiliar convidado, em regime de tempo parcial (30%), além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por um ano, por urgente conveniência de serviço, a partir de 20 de Novembro de 2001, inclusive.
(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
3 de Maio de 2002. - A Directora dos Serviços Académicos e Administrativos, em regime de substituição, Maria de Fátima Moreira Duarte.