Despacho 2796/2002 (2.ª série) - AP. - Por despacho do conselho de administração de 29 de Novembro de 2001, foram nomeados no lugar de enfermeiro do quadro de pessoal destes Hospitais, por urgente conveniência de serviço, com efeitos a partir de 1 de Dezembro de 2001:
Mónica Cristina Queirós Lucas.
João Pedro Silva Mendes.
Sónia Oliveira Matos Soares.
Sofia Isabel Rodrigues Lemos.
Rui Tavares Silva.
Maria Fátima ALves Pereira Ferreira.
Sónia Sofia Jorge Penas.
Andreia Sofia Patrício Rodrigues.
Carla Alexandra Gonçalves Costa.
Catarina Isabel Marques Figueiredo.
Humberto José Gomes Domingues Angélico.
Paula Cristina Marques Graça.
Cristina Isabel Gomes Costa.
Elisabete Batista Ferreira.
Ricardo Duarte Tomás Conceição.
Susana Margarida Pinheiro Barreto.
Maria João Machado Simões.
Por despacho do conselho de administração de 20 de Dezembro de 2001, foram nomeados no lugar de enfermeiros do quadro de pessoal destes Hospitais, por urgente conveniência de serviço, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2002:
Patrícia Margarida Craveiro Neves.
Isabel Cristina Fonseca Pinto.
Por despacho do conselho de administração de 20 de Dezembro de 2001, foram nomeados no lugar de enfermeiro do quadro de pessoal destes Hospitais, sendo exonerados do lugar anterior, com efeitos a partir da data da aceitação do novo lugar:
Dina Teresa Andrade Baião.
Jorge Manuel Graça Marques.
(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
21 de Fevereiro de 2002. - A Directora do Serviço de Pessoal, Maria Helena Reis Marques.