Aviso 992/2002 (2.ª série) - AP. - Renovação de contratos de trabalho a termo certo. - Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei 409/91, de 17 de Outubro, faz-se público que por meus despachos de 18 de Outubro de 2001, 23 de Outubro de 2001, 25 de Outubro de 2001, 9 de Novembro de 2001, 14 de Novembro de 2001, 16 de Novembro de 2001 e 21 de Novembro de 2001, foram renovados os contratos de trabalho a termo certo celebrado com os seguintes trabalhadores:
Técnico superior de 2.ª classe (área de ciências sociais e humanas) João Eduardo Silva Cavacas, pelo período de 1 de Janeiro de 2002 a 9 de Maio de 2002.
Motoristas de pesados - Joaquim da Silva Santos, Manuel Valdemar Ferreira Pardilhó, Fernando Paulo Rodrigues Guimarães, Hugo João de Jesus Pereira Vinagre e Manuel José Pereira Tavares, pelo período de 12 de Dezembro de 2001 a 11 de Junho de 2002.
Coveiro - José Alberto Santos Ferreira, pelo período de 18 de Dezembro de 2001 a 17 de Junho de 2002.
Cantoneiros de limpeza - Carlos Manuel Rodrigues Costa Ferreira, Mário Jorge da Silva Pinto, Marco Paulo Gonçalves Serra, Paulo Armando Ferreira Pinto, Carlos Filipe dos Santos Gomes, Luís Filipe de Sá Pinho, Carlos Alberto do Couto Alves, José Manuel de Jesus Pereira, Hugo Miguel Santos Ferreira e Albino Macedo Ferreira, pelo período de 19 de Dezembro de 2001 a 18 de Junho de 2002.
Guarda-nocturno - Fernando Jorge Mota Pais, pelo período de 5 de Dezembro de 2001 a 4 de Junho de 2002.
Auxiliares de serviços gerais - Paulo José Fernandes Pereira, pelo período de 27 de Dezembro de 2001 a 26 de Junho de 2002, Paula Cristina Moreira Guedes e Sandra Manuela Dias Pereira da Fonseca, pelo período de 1 de Dezembro de 2001 a 31 de Maio de 2002, Maria Isilda Correia de Melo Gomes, pelo período de 1 de Janeiro de 2002 a 30 de Junho de 2002, Maria Isabel de Lima Azevedo Silva Pereira, pelo período de 1 de Fevereiro de 2002 a 31 de Julho de 2002.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
14 de Dezembro de 2001. - O Vice-Presidente da Câmara, Rolando Nunes de Sousa.