Despacho 26 108/2001 (2.ª série). - Por despachos de 30 de Novembro de 2001 do presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, foi autorizada a renovação dos contratos dos seguintes docentes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão deste Instituto:
Licenciada Susana Paula da Silva Oliveira - como equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de exclusividade, por um biénio, com efeitos a partir de 18 de Novembro de 2001 a 17 de Novembro de 2003.
Mestre Salvador da Conceição Alves Miranda Lima - como equiparado a assistente do 2.º triénio, em regime de exclusividade, por um ano, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2001 a 30 de Setembro de 2002.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
4 de Dezembro de 2001. - O Administrador, Armando Faria Menezes.