Despacho (extracto) n.º 22 439/2001 (2.ª série). - Por despacho de 20 de Agosto de 2001 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria:
Autorizados, por urgente conveniência de serviço, os contratos administrativos de provimento para exercerem funções na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Leiria aos seguintes docentes:
Ana Margarida d'Aires Pinto Basto Carreira - equiparada a assistente do 2.º triénio, prorrogado pelo prazo de dois anos, com efeitos a partir de 8 de Outubro de 2001 e o termo final em 7 de Outubro de 2003.
Fernando Manuel de Menezes Falcão Martinho - equiparado a assistente do 2.º triénio, prorrogado pelo prazo de dois anos, com efeitos a partir de 11 de Novembro de 2001 e o termo final em 10 de Novembro de 2003.
Guy Américo Stoffel Fernandes Costa - equiparado a assistente do 2.º triénio, prorrogado pelo prazo de dois anos, com efeitos a partir de 15 de Setembro de 2001 e o termo final em 14 de Setembro de 2003.
Carla Daniela Fidalgo de Freitas Neto - equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo integral, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2001 e válido até 31 de Julho de 2002.
Célia Maria de Almeida Estima - equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de dedicação exclusiva, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2001 e válido até 31 de Julho de 2002.
Clarinda Luísa Ferreira Barata - equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de dedicação exclusiva, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2001 e válido até 31 de Julho de 2002.
Dina Catarina Duarte Alves - equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de dedicação exclusiva, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2001 e válido até 31 de Julho de 2002.
Fernanda Maria Fernandes Oliveira - equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo integral, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2001 e válido até 31 de Julho de 2002.
José Alfredo Neves Jacinto - equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de dedicação exclusiva, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2001 e válido até 31 de Julho de 2002.
José Maria dos Santos Trindade - equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de dedicação exclusiva, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2001 e válido até 31 de Julho de 2002.
Luís Miguel Gonçalves Oliveira - equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de dedicação exclusiva, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2001 e válido até 31 de Julho de 2002.
Maria Isabel Pinto Simões Dias - equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de exclusividade, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2001 e válido até 31 de Julho de 2002.
Nélson Alexandre Fernandes Gonçalves - equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de dedicação exclusiva, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2001 e válido até 31 de Julho de 2002.
Susana Alexandra Frutuoso Henriques - equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de dedicação exclusiva, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2001 e válido até 31 de Julho de 2002.
Susana Manuela Franco Faria de Sousa - equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de dedicação exclusiva, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2001 e válido até 31 de Julho de 2002.
Por despacho de 21 de Agosto de 2001 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria:
Autorizados, por urgente conveniência de serviço, os contratos administrativos de provimento para exercerem funções na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Leiria aos seguintes docentes:
Carla Alexandra Ferreira Sebastião - equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de dedicação exclusiva, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2001 e válido até 28 de Fevereiro de 2002.
Catarina Alexandra Martins Fernandes Barreira - equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de dedicação exclusiva, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2001 e válido até 31 de Julho de 2002.
Carlos Manuel Pires Marques - equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de dedicação exclusiva, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2001 e válido até 28 de Fevereiro de 2002.
Carlos Pedro Marques Sobreira - equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de dedicação exclusiva, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2001 e válido até 28 de Fevereiro de 2002.
David José Fernandes de Gonçalves - equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de exclusividade, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2001 e válido até 31 de Julho de 2002.
Elisabete do Rosário Mendes Silva - equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de dedicação exclusiva, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2001 e válido até 31 de Julho de 2002.
Graça Maria de Oliveira Simões Welch - equiparada a assistente do 2.º triénio, em regime de dedicação exclusiva, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2001 e é válido pelo período de um ano.
Helena Isabel Canejo Lalanda Ribeiro - equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de exclusividade, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2001 e válido até 31 de Julho de 2002.
Hélia Gonçalves Pinto - equiparada a assistente do 1.º triénio, prorrogado pelo prazo de dois anos, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2001 e o termo final em 31 de Agosto de 2003.
Hugo Alexandre Lopes Menino - equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de exclusividade, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2001 e válido até 28 de Fevereiro de 2002.
Isabel Maria Rodrigues Barreto Fernandes - equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de dedicação exclusiva, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2001 e válido até 31 de Julho de 2002.
Lúcia Grave Magueta - equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de exclusividade, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2001 e válido até 31 de Julho de 2002.
Maria de São Pedro Santos Silva Lopes - equiparada a assistente de 1.º triénio, em regime de exclusividade, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2001 e válido até 31 de Julho de 2002.
Rita Alexandra Dias Cadima - equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de exclusividade com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2001 e válido até 28 de Fevereiro de 2002.
Sally Jane Mavor - equiparada a assistente do 2.º triénio, em regime de exclusividade, com a partir de 1 de Setembro de 2001 e válido por um ano.
Sílvia Alves Rodrigues - equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de exclusividade, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2001 e válido até 28 de Fevereiro de 2002.
Por despacho de 24 de Agosto de 2001 do vice-presidente do Instituto Politécnico de Leiria:
Autorizados, por urgente conveniência de serviço, os contratos administrativos de provimento para exercerem funções na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Leiria aos seguintes docentes:
Fernando Paulo Oliveira Magalhães - equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de dedicação exclusiva, com efeitos a 1 de Setembro de 2001 e válido até 31 de Julho de 2002.
Filipe Alexandre da Silva Santos - equiparado a assistente do 2.º triénio, em regime de dedicação exclusiva, com efeitos a 1 de Setembro de 2001 e válido pelo período de um ano.
Sandrina Dinis Fernandes Milhano - equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de exclusividade, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2001 e válido até 31 de Julho de 2002.
Por despacho de 27 de Setembro de 2001 do vice-presidente do Instituto Politécnico de Leiria:
Autorizado, por urgente conveniência de serviço, o contrato administrativo de provimento, para exercer funções na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Leiria à seguinte docente:
Susana Margarida Rodrigues Custódio - equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de dedicação exclusiva, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2001 e é válido até 28 de Fevereiro de 2002.
Por despacho de 28 de Setembro de 2001 do vice-presidente do Instituto Politécnico de Leiria:
Autorizados, por urgente conveniência de serviço, os contratos administrativos de provimento, para exercerem funções na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Leiria aos seguintes docentes:
Fátima Maria Marques da Silva - equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo parcial (20%), com efeitos a partir de 2 de Outubro de 2001 e válido até 31 de Julho de 2002.
João José Borges Lopes - equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo parcial (30%), com efeitos a partir de 2 de Outubro de 2001 e é válido até 28 de Fevereiro de 2002.
Carla Maria Chau Parreira - equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de dedicação exclusiva, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2001 e é válido até 28 de Fevereiro de 2002.
Tânia Filipa Borges Correia Galeão - equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de dedicação exclusiva, com efeitos a partir de 2 de Outubro de 2001 e é válido até 28 de Fevereiro de 2002.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
12 de Outubro de 2001. - O Presidente do Conselho Directivo, José Manuel Silva.