Despacho (extracto) n.º 21 692/2001 (2.ª série). - Por despachos de 27 de Julho de 2001 do presidente em exercício do Instituto Politécnico de Leiria, foi autorizada, por urgente conveniência de serviço, a celebração de aditamento e ou contrato administrativo de provimento para exercer funções na Escola Superior de Tecnologia, Gestão, Arte e Design deste Instituto, com o pessoal especialmente contratado ao abrigo do Estatuto da Carreira de Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico:
Ana Maria José Antelo Teixeira Pinto, equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo parcial (60%) - com efeitos a partir de 1 de Agosto e até 30 de Setembro de 2001.
Cristiana Isabel Pena dos Santos, equiparada a professor-adjunto, em regime de tempo integral - com efeitos a partir de 1 de Agosto de 2001 e até 17 de Fevereiro de 2002.
Fernando Manuel Galrito Domingues, equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo integral - com efeitos a partir de 1 de Agosto e até 30 de Setembro de 2001.
Helena Maria de Araújo Carvalho, encarregada de trabalhos - com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2001 e até 30 de Setembro de 2003.
João Gabriel Niza Amado Reis, equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de dedicação exclusiva, com efeitos a partir de 1 de Agosto de 2001 e até 31 de Julho de 2003.
João Miguel de Campos Barbosa Cortez das Neves, equiparado a assistente do 1.º triénio, a tempo integral, com efeitos a partir de 1 de Agosto de 2001 e até 31 de Julho de 2002.
João Pedro Faustino dos Santos, equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de dedicação exclusiva - com efeitos a partir de 1 de Agosto de 2001 e até 31 de Julho de 2002.
José António Albuquerque da Fonseca, equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de dedicação exclusiva - com efeitos a partir de 1 de Agosto e até 30 de Setembro de 2001.
Luís Miguel de Sousa Pereira Colaço Pessanha, equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de dedicação exclusiva - com efeitos a partir de 1 de Agosto de 2001 e até 31 de Julho de 2002.
Maria João Braga de Melo, equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo parcial (60%), com efeitos a partir de 1 de Agosto de 2001 e até 31 de Julho de 2002.
Maria Manuela Carvalho de Sousa Lopes, equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de dedicação exclusiva - com efeitos a partir de 1 de Agosto de 2001 e até 31 de Julho de 2002.
Maria Victória Ortiz Uribe, equiparada a professor-adjunto, em regime de dedicação exclusiva - com efeitos a partir de 1 de Agosto e até 30 de Setembro de 2001.
Marina Isabel dos Santos Clara Alves, equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de dedicação exclusiva, com efeitos a partir de 1 de Agosto de 2001 e até 31 de Julho de 2002.
Patrícia Alexandra Jorge Gouveia da Silva, equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de dedicação exclusiva - com efeitos a partir de 1 de Agosto de 2001 e até 31 de Julho de 2002.
Paulo Jorge Vieira Ramalho, equiparado a professor-adjunto, em regime de dedicação exclusiva - com efeitos a partir de 1 de Agosto de 2001 e até 31 de Julho de 2002.
Pedro Miguel de Almeida Letria, equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo parcial (50%) - com efeitos a partir de 1 de Agosto e até 30 de Setembro de 2001.
Ruth Deborah Rosengarten de Pina Cabral, equiparada a professor-adjunto, em regime de dedicação exclusiva, com efeitos a partir de 1 de Agosto e até 30 de Setembro de 2001.
Por despacho de 5 de Setembro de 2001 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria:
Sérgio Gomes Pires Gonçalves, equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de dedicação exclusiva - com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2001 e até 30 de Setembro de 2002.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
4 de Outubro de 2001. - O Presidente, Luciano Santos Rodrigues de Almeida.