Despacho (extracto) 21000/2001, de 9 de Outubro
-
Corpo emitente:
Ministério da Defesa Nacional - Marinha - Superintendência dos Serviços do Pessoal - Direcção do Serviço de Pessoal - Repartição de Militarizados e Civis
-
Fonte: Diário da República n.º 234/2001, Série II de 2001-10-09.
-
Data:
2001-10-09
-
Documento na página oficial do DRE
-
Secções desta página::
Despacho (extracto) n.º 21 000/2001 (2.ª série). - Por despacho de 23 de Agosto de 2001 do contra-almirante director do Serviço de Pessoal, em substituição do vice-almirante superintendente dos Serviços do Pessoal, por delegação do almirante Chefe do Estado-Maior da Armada:
Maria Adelina Eiras da Silva Martins, auxiliar de limpeza do quadro do pessoal civil da Marinha - exonerada do lugar a partir de 13 de Setembro de 2001.
19 de Setembro de 2001. - O Chefe da Repartição, Urbino Mendes Carreira, capitão-de-mar-e-guerra.
- Extracto do Diário da República original:
https://dre.tretas.org/dre/1942504.dre.pdf .
NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a
leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por
quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.
O URL desta página é: https://dre.tretas.org/dre/1942504/despacho-extracto-21000-2001-de-9-de-outubro