Aviso 11 095/2001 (2.ª série):
Emídio da Veiga Domingos, conselheiro de embaixada, cônsul-geral de Portugal em Hong Kong - despacho conjunto do Primeiro-Ministro e do Ministro dos Negócios Estrangeiros de 20 de Agosto de 2001, exonerando-o destas funções e colocando-o na disponibilidade, com efeitos a partir de 20 de Outubro de 2001, atingindo assim o limite de idade fixado na alínea c) do n.º 1 do artigo 30.º do Decreto-Lei 40-A/98, de 27 de Fevereiro.
João Paulo de Matos Sequeira Berberan e Santos, conselheiro de embaixada a prestar serviço na Missão Permanente de Portugal junto do Conselho da Europa, em Estrasburgo - despacho conjunto do Primeiro-Ministro e do Ministro dos Negócios Estrangeiros de 20 de Agosto de 2001, determinando o seu regresso ao quadro dos conselheiros de embaixada, na situação de supranumerário, e nomeando-o cônsul-geral de Portugal em Hong Kong.
Gualdino Avelino Rodrigues, primeiro-secretário de embaixada, cônsul-geral de Portugal em Benguela - despacho conjunto do Primeiro-Ministro e do Ministro dos Negócios Estrangeiros de 20 de Agosto de 2001, exonerando-o destas funções e transferindo-o para os serviços internos do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Ângelo Manuel de Lima Vieira Araújo, primeiro-secretário de embaixada colocado como membro em serviço privativo na Delegação Portuguesa junto da Organização do Tratado do Atlântico Norte - DELNATO, em Bruxelas - despacho conjunto do Primeiro-Ministro e do Ministro dos Negócios Estrangeiros de 20 de Agosto de 2001, determinando o seu regresso ao quadro dos secretários de embaixada dos serviços internos.
Rui Fernando Sucena do Carmo, primeiro-secretário de embaixada colocado em comissão de serviço na Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia, em Bruxelas - despacho conjunto do Primeiro-Ministro e do Ministro dos Negócios Estrangeiros de 20 de Agosto de 2001, determinando o seu regresso ao quadro dos secretários de embaixada dos serviços internos.
Pedro Maria Santos Pessoa e Costa, primeiro-secretário de embaixada colocado nos serviços internos do Ministério dos Negócios Estrangeiros - despacho ministerial de 6 de Agosto de 2001 colocando-o em comissão de serviço na Missão Permanente de Portugal junto do Conselho da Europa, em Estrasburgo.
António Manuel Torres Domingues Leão Rocha, primeiro-secretário de embaixada em serviço na Embaixada de Portugal em Pretória - despacho conjunto do Primeiro-Ministro e do Ministro dos Negócios Estrangeiros de 20 de Agosto de 2001, transferindo-o para os serviços internos do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Fernando d'Orey de Brito e Cunha Figueirinhas, primeiro-secretário de embaixada em serviço na Embaixada de Portugal em Washington - despacho conjunto do Primeiro-Ministro e do Ministro dos Negócios Estrangeiros de 20 de Agosto de 2001, transferindo-o para os serviços internos do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Ana Filomena da Costa Rocha, primeira-secretária de embaixada em serviço na Embaixada de Portugal na Haia - despacho conjunto do Primeiro-Ministro e do Ministro dos Negócios Estrangeiros de 20 de Agosto de 2001, transferindo-a para a Embaixada de Portugal em Pretória.
Licínio Albino Curvaceira Bingre do Amaral, segundo-secretário de embaixada colocado nos serviços internos do Ministério dos Negócios Estrangeiros - despacho ministerial de 6 de Agosto de 2001 colocando-o como membro em serviço privativo na Delegação Portuguesa junto da Organização do Tratado do Atlântico Norte - DELNATO, em Bruxelas.
(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
21 de Agosto de 2001. - O Director, António de Almeida Ribeiro.