Despacho (extracto) n.º 13 311/2001 (2.ª série). - Por despachos proferidos nas datas a seguir indicadas do reitor da Universidade de Aveiro:
De 29 de Março de 2001:
Rosa Maria da Silva Gomes e Maria Clara Margarete de Melo Mendonça Martinho - nomeadas técnicas profissionais principais (área de quimicotecnia) do quadro do pessoal não docente da Universidade de Aveiro, precedendo concurso, por urgente conveniência de serviço, a partir da data do despacho, inclusive, ficando exoneradas dos lugares anteriores a partir daquela data. (Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
De 4 de Abril de 2001:
Teresa Pires Mourisca Geraldo e Isabel Maria Bastos Costa Segadães - nomeadas técnicas profissionais especialistas (área de secretariado técnico e de direcção) do quadro do pessoal não docente da Universidade de Aveiro, precedendo concurso, por urgente conveniência de serviço, a partir da data do despacho, inclusive, ficando exoneradas dos lugares anteriores a partir daquela data. (Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
De 23 de Abril de 2001:
Francisco Emanuel Vaia dos Reis e Cândido Carlos Casqueira - nomeados técnicos profissionais de 1.ª classe (área de electrónica e electrotecnia) do quadro do pessoal não docente da Universidade de Aveiro, precedendo concurso, por urgente conveniência de serviço, a partir da data do despacho, inclusive, ficando exonerados dos lugares anteriores a partir daquela data. (Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
De 9 de Maio de 2001:
Idalina Ferreira da Conceição de Matos - nomeada técnica profissional especialista principal (área de biblioteca e documentação) do quadro do pessoal não docente da Universidade de Aveiro, precedendo concurso, por urgente conveniência de serviço, a partir da data do despacho, inclusive, ficando exonerada do lugar anterior a partir daquela data. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
De 11 de Maio de 2001:
Susana Cristina da Costa Dias, Paula Alexandra Cardoso Ferreira Teixeira, Isabel Carlinda Oliveira de Carvalho, Anabela Martins de Carvalho Teles e Manuel Alberto de Figueiredo de Jesus - nomeados técnicos profissionais principais (área de biblioteca e documentação) do quadro do pessoal não docente da Universidade de Aveiro, precedendo concurso, por urgente conveniência de serviço, a partir da data do despacho, inclusive, ficando exonerados dos lugares anteriores a partir daquela data. (Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
29 de Maio de 2001. - A Directora, em regime de substituição, Maria de Fátima Moreira Duarte.