Aviso 4654/2001 (2.ª série) - AP. - Para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei 409/91, de 17 de Outubro, faz-se público que, de acordo com os despachos da vereadora com poderes delegados pelo presidente desta Câmara Municipal, foram renovados, por mais seis meses, os contratos de trabalho a termo certo, celebrados com os seguintes trabalhadores:
António Aleixo Afonso - cantoneiro de limpeza, índice 148, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 10 de Abril de 2000 e data do despacho de 19 de Fevereiro de 2001.
Ana Luísa Paderne Guerreiro - auxiliar administrativo, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 17 de Abril de 2000 e data do despacho de 16 de Março de 2001.
António Costa Pereira - auxiliar administrativo, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 17 de Abril de 2000 e data do despacho de 16 de Março de 2001.
Armindo Manuel Neves Tardão - auxiliar administrativo, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 17 de Abril de 2000 e data do despacho de 16 de Março de 2001.
Artur Jorge Alcobia Condinho - auxiliar administrativo, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 17 de Abril de 2000 e data do despacho de 16 de Março de 2001.
Carlos Luís Santos Martins - auxiliar administrativo, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 17 de Abril de 2000 e data do despacho de 16 de Março de 2001.
Carlos Manuel Almoça Caço - auxiliar administrativo, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 17 de Abril de 2000 e data do despacho de 16 de Março de 2001.
Carlos Manuel Macedo Cabrita - auxiliar administrativo, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 17 de Abril de 2000 e data do despacho de 16 de Março de 2001.
Célia Mariano Angelino - auxiliar administrativo, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 17 de Abril de 2000 e data do despacho de 16 de Março de 2001.
Elsa Maria Matias Miguel - auxiliar administrativo, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 17 de Abril de 2000 e data do despacho de 16 de Março de 2001.
Francisco Lourenço Santiago Caeiro - auxiliar administrativo, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 17 de Abril de 2000 e data do despacho de 16 de Março de 2001.
Hugo Jorge Sousa Duarte - auxiliar administrativo, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 17 de Abril de 2000 e data do despacho de 16 de Março de 2001.
João Luís Dias Alcaria - auxiliar administrativo, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 17 de Abril de 2000 e data do despacho de 16 de Março de 2001.
João Miguel Gonçalves Branco - auxiliar administrativo, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 17 de Abril de 2000 e data do despacho de 16 de Março de 2001.
José Maria Cintra - auxiliar administrativo, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 17 de Abril de 2000 e data do despacho de 16 de Março de 2001.
José Reisinho Sousa - auxiliar administrativo, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 17 de Abril de 2000 e data do despacho de 16 de Março de 2001.
Laurinda Gonçalves Miguel - auxiliar administrativo, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 17 de Abril de 2000 e data do despacho de 16 de Março de 2001.
Luís Ângelo Amaral Santos Brito - auxiliar administrativo, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 17 de Abril de 2000 e data do despacho de 16 de Março de 2001.
Luís Silva - auxiliar administrativo, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 17 de Abril de 2000 e data do despacho de 16 de Março de 2001.
Manuel Correia Conceição - auxiliar administrativo, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 17 de Abril de 2000 e data do despacho de 16 de Março de 2001.
Margarida Graça Pires Lopes Grosso - auxiliar administrativo, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 17 de Abril de 2000 e data do despacho de 16 de Março de 2001.
Maria Glória Nascimento Cabral - auxiliar administrativo, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 17 de Abril de 2000 e data do despacho de 16 de Março de 2001.
Maria José Moreira Moura Santos - auxiliar administrativo, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 17 de Abril de 2000 e data do despacho de 16 de Março de 2001.
Maria Manuela Leiria Costa - auxiliar administrativo, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 17 de Abril de 2000 e data do despacho de 16 de Março de 2001.
Norberto Afonso Viegas Duarte - auxiliar administrativo, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 17 de Abril de 2000 e data do despacho de 16 de Março de 2001.
Rute Isabel Mendes Guerreiro - auxiliar administrativo, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 17 de Abril de 2000 e data do despacho de 16 de Março de 2001.
Amarilde Dias Mendes Guerreiro - auxiliar de serviços gerais, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 9 de Outubro de 2000 e data do despacho de 9 de Março de 2001.
Ana Cristina Silvestre Madeira - auxiliar de serviços gerais, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 9 de Outubro de 2000 e data do despacho de 9 de Março de 2001.
Ana Cristina Viegas Costa Silva - auxiliar de serviços gerais, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 9 de Outubro de 2000 e data do despacho de 9 de Março de 2001.
Ana Isabel Reis Sousa Martins - auxiliar de serviços gerais, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 9 de Outubro de 2000 e data do despacho de 9 de Março de 2001.
Ana Paula André Costa Silva - auxiliar de serviços gerais, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 9 de Outubro de 2000 e data do despacho de 9 de Março de 2001.
Anabela Mendonça Martins - auxiliar de serviços gerais, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 9 de Outubro de 2000 e data do despacho de 9 de Março de 2001.
Célia Henriques Guerreiro Marques - auxiliar de serviços gerais, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 9 de Outubro de 2000 e data do despacho de 9 de Março de 2001.
Cristina Isabel Silva Jesus Forte - auxiliar de serviços gerais, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 9 de Outubro de 2000 e data do despacho de 9 de Março de 2001.
Fábio Alexandra Lúcio Sousa - auxiliar de serviços gerais, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 9 de Outubro de 2000 e data do despacho de 9 de Março de 2001.
Fábio Gonçalves Marques - auxiliar de serviços gerais, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 9 de Outubro de 2000 e data do despacho de 9 de Março de 2001.
Graciete Gonçalves Dias - auxiliar de serviços gerais, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 9 de Outubro de 2000 e data do despacho de 9 de Março de 2001.
Idália Maria Madeira Martins Pontes - auxiliar de serviços gerais, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 9 de Outubro de 2000 e data do despacho de 9 de Março de 2001.
Isabel Maria Viegas Gomes Candeias - auxiliar de serviços gerais, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 9 de Outubro de 2000 e data do despacho de 9 de Março de 2001.
Laura Maria Viegas Ramos Coelho - auxiliar de serviços gerais, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 9 de Outubro de 2000 e data do despacho de 9 de Março de 2001.
Lina Maria Martins Ramos - auxiliar de serviços gerais, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 9 de Outubro de 2000 e data do despacho de 9 de Março de 2001.
Lina Patrícia Cravinho Serôdio - auxiliar de serviços gerais, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 9 de Outubro de 2000 e data do despacho de 9 de Março de 2001.
Lucinda Maria Guerreiro Cabrito Barreto - auxiliar de serviços gerais, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 9 de Outubro de 2000 e data do despacho de 9 de Março de 2001.
Lurdes Fátima Chaparro Ninhos - auxiliar de serviços gerais, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 9 de Outubro de 2000 e data do despacho de 9 de Março de 2001.
Maria Ascenção Freitas Martins Canovas - auxiliar de serviços gerais, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 9 de Outubro de 2000 e data do despacho de 9 de Março de 2001.
Maria Helena Coelho Guerreiro Vicente - auxiliar de serviços gerais, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 9 de Outubro de 2000 e data do despacho de 9 de Março de 2001.
Noémia Beatriz Assunção Cavaco - auxiliar de serviços gerais, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 9 de Outubro de 2000 e data do despacho de 9 de Março de 2001.
Maria Graça Sousa Norte Carretas - auxiliar de serviços gerais, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 9 de Outubro de 2000 e data do despacho de 9 de Março de 2001.
Maria Isabel Santos Mestre Nascimento - auxiliar de serviços gerais, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 9 de Outubro de 2000 e data do despacho de 9 de Março de 2001.
Maria Roseta Brito Viegas Assis - auxiliar de serviços gerais, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 9 de Outubro de 2000 e data do despacho de 9 de Março de 2001.
Sandra Margarida Guia Bento - auxiliar de serviços gerais, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 9 de Outubro de 2000 e data do despacho de 9 de Março de 2001.
Sílvia Cristina Pereira Ruivo Mesquita - auxiliar de serviços gerais, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 9 de Outubro de 2000 e data do despacho de 9 de Março de 2001.
Sílvia Maria Serra Lourenço - auxiliar de serviços gerais, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 9 de Outubro de 2000 e data do despacho de 9 de Março de 2001.
Sónia Maria Santos Costa Martins - auxiliar de serviços gerais, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 9 de Outubro de 2000 e data do despacho de 9 de Março de 2001.
Sónia Sofia Ruas Oliveira - auxiliar de serviços gerais, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 9 de Outubro de 2000 e data do despacho de 9 de Março de 2001.
Vera Lisa Santos Silvestre - auxiliar de serviços gerais, índice 120, pelo prazo de seis meses, com data do contrato de 9 de Outubro de 2000 e data do despacho de 9 de Março de 2001.
27 de Abril de 2001. - Por delegação do Presidente da Câmara, a Vereadora, Maria Luísa Amaro Pontes.