Aviso 4403/2001 (2.ª série) - AP. - Prorrogação de contratos a termo certo. - Para os devidos efeitos se torna público que foram prorrogados os prazos dos contratos celebrados, ao abrigo dos artigos 14.º, 18.º e 20.º do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, na sua actual redacção, com os seguintes trabalhadores desta Câmara Municipal:
Ana Isabel Costa da Silva - assistente administrativo, com data do despacho de 7 de Março de 2001, com data de início do contrato de 9 de Outubro de 2000 e data de fim do contrato de 8 de Outubro de 2002.
Ana Teresa Ribeiro Matias - assistente administrativo, com data do despacho de 7 de Março de 2001, com data de início do contrato de 9 de Outubro de 2000 e data de fim do contrato de 8 de Outubro de 2002.
Carla Alexandra Cardoso Marchante - assistente administrativo, com data do despacho de 7 de Março de 2001, com data de início do contrato de 9 de Outubro de 2000 e data de fim do contrato de 8 de Outubro de 2002.
Carlos Alberto Paiva Martins - auxiliar administrativo, com data do despacho de 28 de Março de 2001, com data de início do contrato de 2 de Maio de 2000 e data de fim do contrato de 1 de Maio de 2002.
Cristina Maria dos Santos Cruz - auxiliar administrativo, com data do despacho de 5 de Março de 2001, com data de início do contrato de 19 de Outubro de 2000 e data de fim do contrato de 18 de Outubro de 2002.
Isabel Cristina Cardoso Tavares Ramalhete - assistente administrativo, com data do despacho de 7 de Março de 2001, com data de início do contrato de 9 de Outubro de 2000 e data de fim do contrato de 8 de Outubro de 2002.
Olga Matias Hilário Pedro - engenheira técnica civil (estagiária), com data do despacho de 7 de Março de 2001, com data de início do contrato de 16 de Outubro de 2000 e data de fim do contrato de 15 de Outubro de 2001.
Paula Maria Cardoso Adão Martins - auxiliar de serviços gerais, com data do despacho de 7 de Março de 2001, com data de início do contrato de 19 de Outubro de 2000 e data de fim do contrato de 18-06-2001.
Pedro Miguel Reis Chambel Felício - auxiliar administrativo, com data do despacho de 7 de Março de 2001, com data de início do contrato de 18 de Abril de 2000 e data de fim do contrato de 17 de Abril de 2002.
Sónia Alexandra Pereira Machado - assistente administrativo, com data do despacho de 7 de Março de 200, com data de início de 9 de Outubro de 2000 e data de fim do contrato de 8 de Outubro de 2002.
19 de Abril de 2001. - O Presidente da Câmara, José Maria Ministro dos Santos.