Deliberação (extracto) 896/2001 - AP, de 17 de Maio
-
Corpo emitente:
Ministério da Saúde - Direcção-Geral da Saúde - Hospital do Espírito Santo - Évora
-
Fonte: Diário da República n.º 114/2001, Apêndice 61/2001, Série II de 2001-05-17.
-
Data:
2001-05-17
-
Documento na página oficial do DRE
-
Secções desta página::
Deliberação (extracto) n.º 896/2001 - AP. - Por deliberação de 12 de Setembro de 2000 do conselho de administração do Hospital do Espírito Santo - Évora:
João da Piedade Aniceto, assistente graduado de nefrologia - nomeado, definitivamente, e por urgente conveniência de serviço, para a categoria de chefe de serviço de nefrologia, do quadro de pessoal deste Hospital, em regime de tempo completo, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2000, ficando exonerado da anterior categoria, àquela data. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
2 de Abril de 2001. - A Administradora-Delegada, Ana Margarida Jorge Dias Balsemão Pires.
- Extracto do Diário da República original:
https://dre.tretas.org/dre/1902190.dre.pdf .
NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a
leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por
quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.
O URL desta página é: https://dre.tretas.org/dre/1902190/deliberacao-extracto-896-2001---AP-de-17-de-maio