Despacho 9412/2001 (2.ª série). - Por despachos de 2 de Abril de 2001 do vice-reitor da Universidade de Coimbra, proferido por delegação de competências (Diário da República, 2.ª série, n.º 13, de 16 de Janeiro de 2001):
Licenciados Luís Pedro Chaves Rodrigues da Cunha, Pedro Canastra Azevedo Maia, José Eduardo de Oliveira Figueiredo Dias, Cristina Maria da Costa Pinheiro Líbano Monteiro e Margarida Paula Marques Baeta Cortez, assistentes além do quadro da Faculdade de Direito desta Universidade - concedidas as dispensas de serviço docente para o ano lectivo de 2001-2002.
Por despacho de 2 de Abril de 2001 do vice-reitor da Universidade de Coimbra, proferido por delegação de competências (Diário da República, 2.ª série, n.º 13, de 16 de Janeiro de 2001):
Licenciada Fernanda Paula Marques de Oliveira, assistente além do quadro da Faculdade de Direito desta Universidade - concedida a dispensa de serviço docente pelo período de um ano, com início em 10 de Janeiro de 2002.
(Não carecem de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
11 de Abril de 2001. - A Administradora, Margarida Isabel Mano Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.